PAVEL KRYL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
10.12.2021 |
Adresa: |
78985, 8129177, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 698, 30 |
|
LUDMILA ROLINCOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.12.2021 |
Adresa: |
78985, 8129185, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 699, 28 |
|
PAVLÍNA ADAMOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.12.2021 |
Adresa: |
78985, 8129169, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 697, 32 |
|
PAVEL KRYL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
10.12.2021 |
Adresa: |
78985, 8129177, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 698, 30, Staškova 698/30, 78985 Mohelnice |
|
LUDMILA ROLINCOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.12.2021 |
Adresa: |
78985, 8129185, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 699, 28, Staškova 699/28, 78985 Mohelnice |
|
PAVLÍNA ADAMOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.12.2021 |
Adresa: |
78985, 8129169, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 697, 32, Staškova 697/32, 78985 Mohelnice |
|
PAVEL KRYL
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
předseda |
18.06.2016 |
Adresa: |
78985, 8129177, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 698, 30 |
|
LUDMILA ROLINCOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
člen |
18.06.2016 |
Adresa: |
78985, 8129185, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 699, 28 |
|
PAVLÍNA ADAMOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
člen |
18.06.2016 |
Adresa: |
78985, 8129169, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 697, 32 |
|
LUDMILA ROLINCOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
člen |
18.06.2016 |
Adresa: |
78985, 8129185, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 699, 28, Staškova 699/28, 78985 Mohelnice |
|
PAVLÍNA ADAMOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
člen |
18.06.2016 |
Adresa: |
78985, 8129169, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 697, 32, Staškova 697/32, 78985 Mohelnice |
|
PAVEL KRYL
|
Neaktivní
od 10.12.2021
|
předseda |
18.06.2016 |
Adresa: |
78985, 8129177, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 698, 30, Staškova 698/30, 78985 Mohelnice |
|
FRANTIŠEK SCHŐN
|
Neaktivní
od 18.06.2016
|
místopředseda výboru |
02.11.2015 |
Adresa: |
78985, 8129169, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 697, 32 |
|
PAVEL KRYL
|
Neaktivní
od 18.06.2016
|
předseda výboru |
02.11.2015 |
Adresa: |
78985, 8129177, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 698, 30 |
|
LUDMILA ROLINCOVÁ
|
Neaktivní
od 18.06.2016
|
člen výboru |
02.11.2015 |
Adresa: |
78985, 8129185, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 699, 28 |
|
PAVEL KRYL
|
Neaktivní
od 18.06.2016
|
předseda výboru |
02.11.2015 |
Adresa: |
78985, 8129177, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 698, 30, Staškova 698/30, 78985 Mohelnice |
|
FRANTIŠEK SCHŐN
|
Neaktivní
od 18.06.2016
|
místopředseda výboru |
02.11.2015 |
Adresa: |
78985, 8129169, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 697, 32, Staškova 697/32, 78985 Mohelnice |
|
LUDMILA ROLINCOVÁ
|
Neaktivní
od 18.06.2016
|
člen výboru |
02.11.2015 |
Adresa: |
78985, 8129185, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 699, 28, Staškova 699/28, 78985 Mohelnice |
|
Pavel Kryl
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
předseda výboru |
13.10.2005 |
Adresa: |
78985, 8129177, Mohelnice, Staškova, 698/30 |
|
František Schön
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
místopředseda výboru |
13.10.2005 |
Adresa: |
78985, 8129169, Mohelnice, Staškova, 697/32 |
|
Ludmila Rolincová
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
člen výboru |
13.10.2005 |
Adresa: |
78985, 8129185, Mohelnice, Staškova, 699/28 |
|
PAVEL KRYL
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
předseda výboru |
13.10.2005 |
Adresa: |
78985, 8129177, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 698, 30, Staškova 698/30, 78985 Mohelnice |
|
František Schön
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
místopředseda výboru |
13.10.2005 |
Adresa: |
78985, 8129169, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 697, 32, Staškova 697/32, 78985 Mohelnice |
|
LUDMILA ROLINCOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
člen výboru |
13.10.2005 |
Adresa: |
78985, 8129185, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Staškova, 699, 28, Staškova 699/28, 78985 Mohelnice |
|