Ing. TOMÁŠ PETRLE
|
Aktivní
|
jednatel |
27.10.2022 |
Adresa: |
77900, 74142691, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Dolní hejčínská, 1344, 34 |
|
Ing. TOMÁŠ PETRLE
|
Aktivní
|
jednatel |
27.10.2022 |
Adresa: |
77900, 74142691, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Dolní hejčínská, 1344, 34, Dolní hejčínská 1344/34, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
PAVEL PETRLE
|
Neaktivní
od 27.10.2022
|
jednatel |
31.01.2019 |
Adresa: |
77900, 23271990, Olomouc, Olomouc, Neředín, Dělnická, 547, 5 |
|
Pavel Petrle
|
Neaktivní
od 27.10.2022
|
jednatel |
31.01.2019 |
Adresa: |
77900, 23271990, Olomouc, Olomouc, Neředín, Dělnická, 547, 5, Dělnická 547/5, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Pavel Petrle
|
Neaktivní
od 31.01.2019
|
jednatel |
12.10.2009 |
Adresa: |
77900, 23271990, Olomouc, Dělnická, 5 |
|
Pavel Petrle
|
Neaktivní
od 31.01.2019
|
jednatel |
12.10.2009 |
Adresa: |
77900, 23271990, Olomouc, Olomouc, Neředín, Dělnická, 547, 5, Dělnická 547/5, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Mgr. Libor Špunda
|
Neaktivní
od 12.10.2009
|
jednatel |
14.07.2005 |
Adresa: |
77900, 23310006, Olomouc, Nová Ulice, Pionýrská, 993/26 |
|
Mgr. Libor Špunda
|
Neaktivní
od 12.10.2009
|
jednatel |
14.07.2005 |
Adresa: |
77900, 23310006, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Pionýrská, 993, 26, Pionýrská 993/26, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|