MARCEL LESNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.12.2014 |
Adresa: |
72300, 3162524, Ostrava, Martinov, Martinovská, 3078, 71 |
|
LUMÍR ZELINA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.12.2014 |
Adresa: |
72100, 3385591, Ostrava, Svinov, Polanecká, 50, 31 |
|
Marcel Lesník
|
Aktivní
|
jednatel |
15.12.2014 |
Adresa: |
72300, 3162524, Ostrava-město, Ostrava, Martinov, Martinovská, 3078, 71, Martinovská 3078/71, Martinov, 72300 Ostrava |
|
LUMÍR ZELINA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.12.2014 |
Adresa: |
72100, 3385591, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Polanecká, 50, 31, Polanecká 50/31, Svinov, 72100 Ostrava |
|
Ing. Tomáš Petřík
|
Neaktivní
od 07.07.2009
|
jednatel |
16.11.2005 |
Adresa: |
70800, 3, Ostrava, Poruba, I. Sekaniny, 1796/7 |
|
Ing. Tomáš Petřík
|
Neaktivní
od 07.07.2009
|
jednatel |
16.11.2005 |
Adresa: |
70800, 3301222, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Ivana Sekaniny, 1796, 7, Ivana Sekaniny 1796/7, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Marcel Lesník
|
Neaktivní
od 15.12.2014
|
jednatel |
01.08.2005 |
Adresa: |
72300, 3162524, Ostrava, Martinov, Martinovská, 3078/71 |
|
Lumír Zelina
|
Neaktivní
od 15.12.2014
|
jednatel |
01.08.2005 |
Adresa: |
70800, 3294871, Ostrava, Poruba, Spartakovců, 1152 |
|
Marcel Lesník
|
Neaktivní
od 15.12.2014
|
jednatel |
01.08.2005 |
Adresa: |
72300, 3162524, Ostrava-město, Ostrava, Martinov, Martinovská, 3078, 71, Martinovská 3078/71, Martinov, 72300 Ostrava |
|
Lumír Zelina
|
Neaktivní
od 15.12.2014
|
jednatel |
01.08.2005 |
Adresa: |
70800, 3294871, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Spartakovců, 1152, 4, Spartakovců 1152/4, Poruba, 70800 Ostrava |
|