JANA ORSÁGOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
27.03.2017 |
Adresa: |
73401, 24244155, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026, 17 |
|
JANA ŠKRABALOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
27.03.2017 |
Adresa: |
73401, 24244155, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026, 17 |
|
BOŽENA HRUBÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
27.03.2017 |
Adresa: |
73401, 24244155, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026, 17 |
|
JANA ORSÁGOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
27.03.2017 |
Adresa: |
73401, 24244155, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026, 17, Čajkovského 2026/17, Mizerov, 73401 Karviná |
|
JANA ŠKRABALOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
27.03.2017 |
Adresa: |
73401, 24244155, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026, 17, Čajkovského 2026/17, Mizerov, 73401 Karviná |
|
BOŽENA HRUBÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
27.03.2017 |
Adresa: |
73401, 24244155, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026, 17, Čajkovského 2026/17, Mizerov, 73401 Karviná |
|
JANA ORSÁGOVÁ
|
Neaktivní
od 27.03.2017
|
předseda výboru |
29.09.2016 |
Adresa: |
73401, 24244155, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026, 17 |
|
JANA ŠKRABALOVÁ
|
Neaktivní
od 27.03.2017
|
místopředseda výboru |
29.09.2016 |
Adresa: |
73401, 24244155, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026, 17 |
|
BOŽENA HRUBÁ
|
Neaktivní
od 27.03.2017
|
člen výboru |
29.09.2016 |
Adresa: |
73401, 24244155, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026, 17 |
|
JANA ORSÁGOVÁ
|
Neaktivní
od 27.03.2017
|
předseda výboru |
29.09.2016 |
Adresa: |
73401, 24244155, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026, 17, Čajkovského 2026/17, Mizerov, 73401 Karviná |
|
JANA ŠKRABALOVÁ
|
Neaktivní
od 27.03.2017
|
místopředseda výboru |
29.09.2016 |
Adresa: |
73401, 24244155, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026, 17, Čajkovského 2026/17, Mizerov, 73401 Karviná |
|
BOŽENA HRUBÁ
|
Neaktivní
od 27.03.2017
|
člen výboru |
29.09.2016 |
Adresa: |
73401, 24244155, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026, 17, Čajkovského 2026/17, Mizerov, 73401 Karviná |
|
Jana Orságová
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
předseda výboru |
03.09.2010 |
Adresa: |
24244155, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026 |
|
Jana Škrabalová
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
místopředseda výboru |
03.09.2010 |
Adresa: |
24244155, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026 |
|
Božena Hrubá
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
člen výboru |
03.09.2010 |
Adresa: |
24244155, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026 |
|
JANA ORSÁGOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
předseda výboru |
03.09.2010 |
Adresa: |
73401, 24244155, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026, 17, Čajkovského 2026/17, Mizerov, 73401 Karviná |
|
JANA ŠKRABALOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
místopředseda výboru |
03.09.2010 |
Adresa: |
73401, 24244155, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026, 17, Čajkovského 2026/17, Mizerov, 73401 Karviná |
|
BOŽENA HRUBÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
člen výboru |
03.09.2010 |
Adresa: |
73401, 24244155, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026, 17, Čajkovského 2026/17, Mizerov, 73401 Karviná |
|
Milan Kocián
|
Neaktivní
od 10.04.2010
|
místopředseda výboru |
25.08.2005 |
Adresa: |
Karviná, Mizerov, ul. Čajkovského, 2026 |
|
Jana Orságová
|
Neaktivní
od 03.09.2010
|
předseda výboru |
25.08.2005 |
Adresa: |
Karviná, Mizerov, ul. Čajkovského, 2026 |
|
Jana Škrabalová
|
Neaktivní
od 03.09.2010
|
člen výboru |
25.08.2005 |
Adresa: |
Karviná, Mizerov, ul. Čajkovského, 2026 |
|
Milan Kocián
|
Neaktivní
od 10.04.2010
|
místopředseda výboru |
25.08.2005 |
Adresa: |
73401, 24244155, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026, 17, Čajkovského 2026/17, Mizerov, 73401 Karviná |
|
JANA ŠKRABALOVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2010
|
člen výboru |
25.08.2005 |
Adresa: |
73401, 24244155, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026, 17, Čajkovského 2026/17, Mizerov, 73401 Karviná |
|
JANA ORSÁGOVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2010
|
předseda výboru |
25.08.2005 |
Adresa: |
73401, 24244155, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2026, 17, Čajkovského 2026/17, Mizerov, 73401 Karviná |
|