Ing. et Ing. IVO PENN
|
Aktivní
|
předseda výboru |
25.04.2019 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42 |
|
RADIM LEDWOS
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
25.04.2019 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42 |
|
DAGMAR ROZHONOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
25.04.2019 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42 |
|
Ing. et Ing. IVO PENN
|
Aktivní
|
předseda výboru |
25.04.2019 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42, Sokolská třída 2443/42, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
RADIM LEDWOS
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
25.04.2019 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42, Sokolská třída 2443/42, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
DAGMAR ROZHONOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
25.04.2019 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42, Sokolská třída 2443/42, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. IVO PENN
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
předseda výboru |
09.10.2015 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42 |
|
RADIM LEDWOS
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
místopředseda výboru |
09.10.2015 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42 |
|
ANDREA SCHILBACHOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
člen výboru |
09.10.2015 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42 |
|
Ing. IVO PENN
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
předseda výboru |
09.10.2015 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42, Sokolská třída 2443/42, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
RADIM LEDWOS
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
místopředseda výboru |
09.10.2015 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42, Sokolská třída 2443/42, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
ANDREA SCHILBACHOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2019
|
člen výboru |
09.10.2015 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42, Sokolská třída 2443/42, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. IVO PENN
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
předseda výboru |
11.09.2012 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42 |
|
Ing. IVO PENN
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
předseda výboru |
11.09.2012 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42, Sokolská třída 2443/42, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Dagmar Géryková
|
Neaktivní
od 11.09.2012
|
předseda výboru |
10.04.2010 |
Adresa: |
70200, 3189261, Ostrava, Moravská Ostrava, Husovo náměstí, 1788/3 |
|
Dagmar Géryková
|
Neaktivní
od 11.09.2012
|
předseda výboru |
10.04.2010 |
Adresa: |
70200, 3189261, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Husovo náměstí, 1788, 3, Husovo náměstí 1788/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Dagmar Géryková
|
Neaktivní
od 10.04.2010
|
předseda výboru |
19.02.2010 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443/42 |
|
Dagmar Géryková
|
Neaktivní
od 10.04.2010
|
předseda výboru |
19.02.2010 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42, Sokolská třída 2443/42, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Dagmar Rozhonová
|
Neaktivní
od 19.02.2010
|
předseda výboru |
15.05.2008 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443/42 |
|
Radim Ledwos
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
místopředseda výboru |
15.05.2008 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443/42 |
|
Andrea Schilbachová
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
člen výboru |
15.05.2008 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443/42 |
|
DAGMAR ROZHONOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2010
|
předseda výboru |
15.05.2008 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42, Sokolská třída 2443/42, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
RADIM LEDWOS
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
místopředseda výboru |
15.05.2008 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42, Sokolská třída 2443/42, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
ANDREA SCHILBACHOVÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
člen výboru |
15.05.2008 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42, Sokolská třída 2443/42, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Iveta Strapinová
|
Neaktivní
od 15.05.2008
|
předseda výboru |
31.08.2005 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443/42 |
|
Dagmar Rozhonová
|
Neaktivní
od 15.05.2008
|
místopředseda výboru |
31.08.2005 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443/42 |
|
Radim Ledwos
|
Neaktivní
od 15.05.2008
|
člen výboru |
31.08.2005 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443/42 |
|
Iveta Strapinová
|
Neaktivní
od 15.05.2008
|
předseda výboru |
31.08.2005 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42, Sokolská třída 2443/42, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
DAGMAR ROZHONOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2008
|
místopředseda výboru |
31.08.2005 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42, Sokolská třída 2443/42, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
RADIM LEDWOS
|
Neaktivní
od 15.05.2008
|
člen výboru |
31.08.2005 |
Adresa: |
70200, 3194299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2443, 42, Sokolská třída 2443/42, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|