DENISA STRAKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.03.2024 |
Adresa: |
19300, 26678641, Praha, Horní Počernice, Dandova, 2619, 13, Dandova 2619/13, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
DENISA STRAKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.06.2022 |
Adresa: |
18100, 22320245, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Hlivická, 415, 26 |
|
DENISA STRAKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.03.2024
|
jednatel |
16.06.2022 |
Adresa: |
18100, 22320245, Praha, Bohnice, Hlivická, 415, 26, Hlivická 415/26, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
JAROMÍR BENEŠ
|
Neaktivní
od 16.06.2022
|
jednatel |
18.12.2014 |
Adresa: |
77900, 23309148, Olomouc, Nová Ulice, Na Vozovce, 861, 40 |
|
JAROMÍR BENEŠ
|
Neaktivní
od 16.06.2022
|
jednatel |
18.12.2014 |
Adresa: |
77900, 23309148, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Na Vozovce, 861, 40, Na Vozovce 861/40, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Miroslav Antonín
|
Neaktivní
od 18.12.2014
|
jednatel |
13.10.2005 |
Adresa: |
3279651, Ostrava, Zábřeh, Petruškova, 2766/20 |
|
Ing. Miroslav Antonín
|
Neaktivní
od 18.12.2014
|
jednatel |
13.10.2005 |
Adresa: |
70030, 3279651, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Petruškova, 2766, 20, Petruškova 2766/20, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|