MARTIN CHYLA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.03.2023 |
Adresa: |
72527, 25499971, Ostrava-město, Ostrava, Plesná, 26. dubna, 558, 106, 26. dubna 558/106, Plesná, 72527 Ostrava |
|
Mgr. ROBERT LABUDA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.03.2023 |
Adresa: |
73601, 24867632, Karviná, Havířov, Bludovice, Rodinná, 1019, 6, Rodinná 1019/6, Bludovice, 73601 Havířov |
|
IVA HLATKÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.05.2015 |
Adresa: |
74794, 27309452, Dobroslavice, Dobroslavice, Chatová, 227, 9 |
|
IVA HLATKÁ
|
Neaktivní
od 10.03.2023
|
Jednatel |
20.05.2015 |
Adresa: |
74794, 27309452, Opava, Dobroslavice, Dobroslavice, Chatová, 227, 9, Chatová 227/9, 74794 Dobroslavice |
|
BARBORA BUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
Jednatel |
29.04.2014 |
Adresa: |
73601, 24901806, Havířov, Město, Pavlovova, 583, 2 |
|
BARBORA BUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
Jednatel |
29.04.2014 |
Adresa: |
73601, 24901806, Karviná, Havířov, Město, Pavlovova, 583, 2, Pavlovova 583/2, Město, 73601 Havířov |
|
Jiří Vejmelka
|
Neaktivní
od 29.04.2014
|
jednatel |
18.11.2005 |
Adresa: |
73801, 20431180, Frýdek-Místek, Sokolská, 1336 |
|
Jiří Vejmelka
|
Neaktivní
od 29.04.2014
|
jednatel |
18.11.2005 |
Adresa: |
73801, 20431180, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Sokolská, 1336, Sokolská 1336, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Taťána Mrózková
|
Neaktivní
od 18.11.2005
|
jednatel |
24.10.2005 |
Adresa: |
73961, 12575101, Třinec, Lyžbice, Výstavní, 1123 |
|
Ing. Taťána Mrózková
|
Neaktivní
od 18.11.2005
|
jednatel |
24.10.2005 |
Adresa: |
73961, 12575101, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Výstavní, 1123, Výstavní 1123, Lyžbice, 73961 Třinec |
|