ESPANA CZ s.r.o. v likvidaci
63320622 |
Neaktivní
od 19.08.2022
|
|
04.05.2021 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Hostivař, Chudenická, 1059, 30 |
|
ESPANA CZ s.r.o. v likvidaci
63320622 |
Neaktivní
od 19.08.2022
|
|
04.05.2021 |
Adresa: |
10200, 22575553, Praha, Hostivař, Chudenická, 1059, 30, Chudenická 1059/30, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
ESPANA CZ s.r.o.
63320622 |
Neaktivní
od 04.05.2021
|
|
14.06.2017 |
Adresa: |
10000, Praha 10, Hostivař, Chudenická, 1059, 30 |
|
ESPANA CZ s.r.o.
63320622 |
Neaktivní
od 04.05.2021
|
|
14.06.2017 |
Adresa: |
10200, 22575553, Praha, Hostivař, Chudenická, 1059, 30, Chudenická 1059/30, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. LADISLAV KARAS
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
19000, 22499865, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Drahobejlova, 1601, 35 |
|
Ing. Ladislav Karas
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
19000, 22499865, Praha, Libeň, Drahobejlova, 1601, 35, Drahobejlova 1601/35, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
MICHAL URBÁNEK
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
28.05.2013 |
Adresa: |
25241, 27932982, Libeř, Libeř, 301 |
|
MICHAL URBÁNEK
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
28.05.2013 |
Adresa: |
25241, 27932982, Praha-západ, Libeř, Libeř, 301, č.p. 301, 25241 Libeř |
|
Aleš Mudrák
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
21.08.2009 |
Adresa: |
25244, 27788865, Psáry, Dolní Jirčany, Zátopkova, 759 |
|
Aleš Mudrák
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
21.08.2009 |
Adresa: |
25244, 27788865, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Zátopkova, 759, Zátopkova 759, Dolní Jirčany, 25244 Psáry |
|
Ing. Ladislav Karas
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
13.02.2007 |
Adresa: |
19000, Praha, Praha 9, Vysočany, Drahobejlova, 35/1601 |
|
Ing. Ladislav Karas
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
13.02.2007 |
Adresa: |
19000, 22499865, Praha, Libeň, Drahobejlova, 1601, 35, Drahobejlova 1601/35, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Taťána Mudráková
|
Neaktivní
od 13.02.2007
|
jednatel |
14.12.2005 |
Adresa: |
67401, 24332534, Třebíč, Javorová, 1016 |
|
Aleš Mudrák
|
Neaktivní
od 21.08.2009
|
jednatel |
14.12.2005 |
Adresa: |
67401, 18749003, Třebíč, U Obůrky, 1010 |
|
Taťána Mudráková
|
Neaktivní
od 13.02.2007
|
jednatel |
14.12.2005 |
Adresa: |
67401, 24332534, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Javorová, 1016, Javorová 1016, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
Aleš Mudrák
|
Neaktivní
od 21.08.2009
|
jednatel |
14.12.2005 |
Adresa: |
67401, 18749003, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, U Obůrky, 1010, U Obůrky 1010, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
Pavel Syrovátka
|
Neaktivní
od 14.12.2005
|
jednatel |
01.11.2005 |
Adresa: |
74301, 8299153, Bílovec, Stará Ves, 207 |
|
Pavel Syrovátka
|
Neaktivní
od 14.12.2005
|
jednatel |
01.11.2005 |
Adresa: |
74301, 8299153, Nový Jičín, Bílovec, Stará Ves, 207, Stará Ves 207, 74301 Bílovec |
|