JAN JEMELKA
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
předseda výboru |
15.09.2016 |
Adresa: |
70800, 3287980, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čs. exilu, 473, 21 |
|
RADEK GABRIEL
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
místopředseda výboru |
15.09.2016 |
Adresa: |
71200, 28333543, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Podolí, 899, 35 |
|
KATEŘINA NEPOVÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
člen výboru |
15.09.2016 |
Adresa: |
73912, 26292530, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 722 |
|
JAN JEMELKA
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
předseda výboru |
15.09.2016 |
Adresa: |
70800, 3287980, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čs. exilu, 473, 21, Čs. exilu 473/21, Poruba, 70800 Ostrava |
|
RADEK GABRIEL
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
místopředseda výboru |
15.09.2016 |
Adresa: |
71200, 28333543, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Podolí, 899, 35, Podolí 899/35, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
KATEŘINA NEPOVÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
člen výboru |
15.09.2016 |
Adresa: |
73912, 26292530, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 722, č.p. 722, 73912 Čeladná |
|
JAN JEMELKA
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
předseda výboru |
21.05.2013 |
Adresa: |
70800, 3287980, Ostrava, Poruba, Čs. exilu, 473, 21 |
|
RADEK GABRIEL
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
místopředseda výboru |
21.05.2013 |
Adresa: |
71200, 28333543, Ostrava, Muglinov, Podolí, 899, 35 |
|
KATEŘINA NEPOVÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
člen výboru |
21.05.2013 |
Adresa: |
73912, 26292530, Čeladná, Čeladná, 722 |
|
JAN JEMELKA
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
předseda výboru |
21.05.2013 |
Adresa: |
70800, 3287980, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čs. exilu, 473, 21, Čs. exilu 473/21, Poruba, 70800 Ostrava |
|
RADEK GABRIEL
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
místopředseda výboru |
21.05.2013 |
Adresa: |
71200, 28333543, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Podolí, 899, 35, Podolí 899/35, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
KATEŘINA NEPOVÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
člen výboru |
21.05.2013 |
Adresa: |
73912, 26292530, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 722, č.p. 722, 73912 Čeladná |
|
Jan Jemelka
|
Neaktivní
od 21.05.2013
|
předseda výboru |
06.06.2008 |
Adresa: |
70800, 3287980, Ostrava, Poruba, Čs. Exilu, 473/21 |
|
Radek Gabriel
|
Neaktivní
od 21.05.2013
|
místopředseda výboru |
06.06.2008 |
Adresa: |
70200, 3199088, Ostrava, Moravská Ostrava, Zborovská, 2978/8 |
|
Ing. Oldřich Babinec
|
Neaktivní
od 21.05.2013
|
člen výboru |
06.06.2008 |
Adresa: |
76001, 4244885, Zlín, Santražiny, 4081 |
|
JAN JEMELKA
|
Neaktivní
od 21.05.2013
|
předseda výboru |
06.06.2008 |
Adresa: |
70800, 3287980, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čs. exilu, 473, 21, Čs. exilu 473/21, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Radek Gabriel
|
Neaktivní
od 21.05.2013
|
místopředseda výboru |
06.06.2008 |
Adresa: |
70200, 3199088, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Zborovská, 2978, 8, Zborovská 2978/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Oldřich Babinec
|
Neaktivní
od 21.05.2013
|
člen výboru |
06.06.2008 |
Adresa: |
76001, 4244885, Zlín, Zlín, Zlín, Santražiny, 4081, Santražiny 4081, 76001 Zlín |
|
Lubomír Cigánek
|
Neaktivní
od 06.06.2008
|
předseda výboru |
10.03.2007 |
Adresa: |
71300, 3145778, Ostrava, Heřmanice, Domažlická, 598/8 |
|
Zdeněk Kostelník
|
Neaktivní
od 06.06.2008
|
místopředseda výboru |
10.03.2007 |
Adresa: |
73912, Čeladná, 722 |
|
Jan Jemelka
|
Neaktivní
od 06.06.2008
|
člen výboru |
10.03.2007 |
Adresa: |
70800, 3287980, Ostrava, Poruba, Čs. exilu, 473/021 |
|
Lubomír Cigánek
|
Neaktivní
od 06.06.2008
|
předseda výboru |
10.03.2007 |
Adresa: |
71300, 3145778, Ostrava-město, Ostrava, Heřmanice, Domažlická, 598, 8, Domažlická 598/8, Heřmanice, 71300 Ostrava |
|
Zdeněk Kostelník
|
Neaktivní
od 06.06.2008
|
místopředseda výboru |
10.03.2007 |
Adresa: |
73912, 26292530, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 722, č.p. 722, 73912 Čeladná |
|
JAN JEMELKA
|
Neaktivní
od 06.06.2008
|
člen výboru |
10.03.2007 |
Adresa: |
70800, 3287980, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čs. exilu, 473, 21, Čs. exilu 473/21, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Jan Jemenka
|
Neaktivní
od 10.03.2007
|
předseda výboru |
30.11.2006 |
Adresa: |
70800, 3287980, Ostrava, Poruba, Čs. Exilu, 473/021 |
|
Lubomír Cigánek
|
Neaktivní
od 10.03.2007
|
místopředseda výboru |
30.11.2006 |
Adresa: |
71300, 3145778, Ostrava, Heřmanice, Domažlická, 598/8 |
|
Zdeněk Kostelník
|
Neaktivní
od 10.03.2007
|
člen výboru |
30.11.2006 |
Adresa: |
73912, Čeladná, 722 |
|
Jan Jemenka
|
Neaktivní
od 10.03.2007
|
předseda výboru |
30.11.2006 |
Adresa: |
70800, 3287980, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čs. exilu, 473, 21, Čs. exilu 473/21, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Lubomír Cigánek
|
Neaktivní
od 10.03.2007
|
místopředseda výboru |
30.11.2006 |
Adresa: |
71300, 3145778, Ostrava-město, Ostrava, Heřmanice, Domažlická, 598, 8, Domažlická 598/8, Heřmanice, 71300 Ostrava |
|
Zdeněk Kostelník
|
Neaktivní
od 10.03.2007
|
člen výboru |
30.11.2006 |
Adresa: |
73912, 26292530, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 722, č.p. 722, 73912 Čeladná |
|
Conti Real Morava, spol. s r.o.
26820111 |
Neaktivní
od 30.11.2006
|
předseda výboru |
01.11.2005 |
Adresa: |
73912, Čeladná, 711/8 |
|
Ing. Dana Marynčáková
|
Neaktivní
od 30.11.2006
|
místopředseda výboru |
01.11.2005 |
Adresa: |
70200, 3200078, Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova, 3128/56 |
|
Lubomír Cigánek
|
Neaktivní
od 30.11.2006
|
člen výboru |
01.11.2005 |
Adresa: |
71300, 3145778, Ostrava, Heřmanice, Domažlická, 598/8 |
|
Conti Real Morava, spol. s r.o.
26820111 |
Neaktivní
od 30.11.2006
|
předseda výboru |
01.11.2005 |
Adresa: |
711/8, Čeladná, 73912, 73912 Čeladná 711/8, Česká republika |
|
Ing. Dana Marynčáková
|
Neaktivní
od 30.11.2006
|
místopředseda výboru |
01.11.2005 |
Adresa: |
70200, 3200078, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova, 3128, 56, Poděbradova 3128/56, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Lubomír Cigánek
|
Neaktivní
od 30.11.2006
|
člen výboru |
01.11.2005 |
Adresa: |
71300, 3145778, Ostrava-město, Ostrava, Heřmanice, Domažlická, 598, 8, Domažlická 598/8, Heřmanice, 71300 Ostrava |
|