MAREK HONĚK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.03.2017 |
Adresa: |
74283, 8232300, Ostrava-město, Klimkovice, Václavovice, U Podjezdu, 92 |
|
MAREK HONĚK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.03.2017 |
Adresa: |
74283, 8232300, Ostrava-město, Klimkovice, Václavovice, U Podjezdu, 92, U Podjezdu 92, Václavovice, 74283 Klimkovice |
|
Ing. PETR LUKEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2014 |
Adresa: |
74101, 8392528, Nový Jičín, Nový Jičín, Skalky, 1199, 10 |
|
Ing. PETR LUKEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2014 |
Adresa: |
74101, 8392528, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Skalky, 1199, 10, Skalky 1199/10, 74101 Nový Jičín |
|
MAREK HONĚK
|
Neaktivní
od 12.03.2017
|
jednatel |
27.04.2016 |
Adresa: |
74283, 8232300, Ostrava-město, Klimkovice, Václavovice, U Podjezdu, 92 |
|
MAREK HONĚK
|
Neaktivní
od 12.03.2017
|
jednatel |
27.04.2016 |
Adresa: |
74283, 8232300, Ostrava-město, Klimkovice, Václavovice, U Podjezdu, 92, U Podjezdu 92, Václavovice, 74283 Klimkovice |
|
Ing. Petr Lukeš
|
Neaktivní
od 03.08.2014
|
jednatel |
09.11.2005 |
Adresa: |
74101, 8392528, Nový Jičín, Skalky, 1199/10 |
|
Marek Honěk
|
Neaktivní
od 27.04.2016
|
jednatel |
09.11.2005 |
Adresa: |
74283, 8232300, Klimkovice, Václavovice, U Podjezdu, 92 |
|
Ing. PETR LUKEŠ
|
Neaktivní
od 03.08.2014
|
jednatel |
09.11.2005 |
Adresa: |
74101, 8392528, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Skalky, 1199, 10, Skalky 1199/10, 74101 Nový Jičín |
|
MAREK HONĚK
|
Neaktivní
od 27.04.2016
|
jednatel |
09.11.2005 |
Adresa: |
74283, 8232300, Ostrava-město, Klimkovice, Václavovice, U Podjezdu, 92, U Podjezdu 92, Václavovice, 74283 Klimkovice |
|