RADIM PAVLAS
|
Aktivní
|
jednatel |
02.03.2023 |
Adresa: |
73937, 84980133, Karviná, Horní Bludovice, Horní Bludovice, 904 |
|
RADIM PAVLAS
|
Aktivní
|
jednatel |
02.03.2023 |
Adresa: |
73937, 84980133, Karviná, Horní Bludovice, Horní Bludovice, 904, č.p. 904, 73937 Horní Bludovice |
|
PETR SYSLO
|
Aktivní
|
jednatel |
04.06.2014 |
Adresa: |
73937, 28298276, Horní Bludovice, Horní Bludovice, 679 |
|
PETR SYSLO
|
Aktivní
|
jednatel |
04.06.2014 |
Adresa: |
73937, 28298276, Karviná, Horní Bludovice, Horní Bludovice, 679, č.p. 679, 73937 Horní Bludovice |
|
RADIM PAVLAS
|
Neaktivní
od 02.03.2023
|
jednatel |
04.06.2014 |
Adresa: |
73938, 28214676, Soběšovice, Soběšovice, 280 |
|
RADIM PAVLAS
|
Neaktivní
od 02.03.2023
|
jednatel |
04.06.2014 |
Adresa: |
73938, 28214676, Frýdek-Místek, Soběšovice, Soběšovice, 280, č.p. 280, 73938 Soběšovice |
|
Petr Syslo
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
jednatel |
25.06.2012 |
Adresa: |
73937, 1, Horní Bludovice, 679 |
|
Radim Pavlas
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
jednatel |
25.06.2012 |
Adresa: |
73922, 3, Soběšovice, 280 |
|
Petr Syslo
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
jednatel |
25.06.2012 |
Adresa: |
73937, Horní Bludovice, 679 |
|
Radim Pavlas
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
jednatel |
25.06.2012 |
Adresa: |
73922, Soběšovice, 280 |
|
PETR SYSLO
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
jednatel |
25.06.2012 |
Adresa: |
73937, 28298276, Karviná, Horní Bludovice, Horní Bludovice, 679, č.p. 679, 73937 Horní Bludovice |
|
RADIM PAVLAS
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
jednatel |
25.06.2012 |
Adresa: |
73938, 28214676, Frýdek-Místek, Soběšovice, Soběšovice, 280, č.p. 280, 73938 Soběšovice |
|
Petr Syslo
|
Neaktivní
od 25.06.2012
|
jednatel |
16.11.2005 |
Adresa: |
73934, 1, Šenov u Ostravy, Pod Šodkem, 262 |
|
Radim Pavlas
|
Neaktivní
od 25.06.2012
|
jednatel |
16.11.2005 |
Adresa: |
73601, 3, Havířov, Podlesí, K. H. Borovského, 1497/3 |
|
Petr Syslo
|
Neaktivní
od 25.06.2012
|
jednatel |
16.11.2005 |
Adresa: |
73934, Šenov u Ostravy, Pod Šodkem, 262 |
|
Radim Pavlas
|
Neaktivní
od 25.06.2012
|
jednatel |
16.11.2005 |
Adresa: |
73601, Havířov, Podlesí, K. H. Borovského, 1497/3 |
|
Radim Pavlas
|
Neaktivní
od 25.06.2012
|
jednatel |
16.11.2005 |
Adresa: |
73601, 24857211, Karviná, Havířov, Podlesí, Karla Havlíčka Borovského, 1497, 3, Karla Havlíčka Borovského 1497/3, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Petr Syslo
|
Neaktivní
od 25.06.2012
|
jednatel |
16.11.2005 |
Adresa: |
262, Šenov u Ostravy, Pod Šodkem, 73934, Pod Šodkem 262, 73934 Šenov u Ostravy, Česká republika |
|