BYTservis - služby, spol. s r.o.
47670860 |
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
25.11.2020 |
Adresa: |
73401, 24262269, Karviná, Ráj, Prameny, 603, 24 |
|
BYTservis - služby, spol. s r.o.
47670860 |
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
25.11.2020 |
Adresa: |
73401, 24262269, Karviná, Karviná, Ráj, Prameny, 603, 24, Prameny 603/24, Ráj, 73401 Karviná |
|
ZDEŇKA BALWAROVÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
předseda společenství vlastníků |
07.12.2018 |
Adresa: |
73542, 78538301, Karviná, Těrlicko, Hradiště, Na Paloučku, 1089, 4 |
|
ZDEŇKA BALWAROVÁ
|
Neaktivní
od 25.11.2020
|
předseda společenství vlastníků |
07.12.2018 |
Adresa: |
73542, 78538301, Karviná, Těrlicko, Hradiště, Na Paloučku, 1089, 4, Na Paloučku 1089/4, Hradiště, 73542 Těrlicko |
|
ZDEŇKA BALWAROVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2018
|
předseda společenství vlastníků |
05.10.2016 |
Adresa: |
73401, 24262714, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 632, 64 |
|
ZDEŇKA BALWAROVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2018
|
předseda společenství vlastníků |
05.10.2016 |
Adresa: |
73401, 24262714, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 632, 64, Kosmonautů 632/64, Ráj, 73401 Karviná |
|
Zdeňka Balwarová
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
pověřený vlastník |
10.06.2009 |
Adresa: |
73401, 24262714, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 632/64 |
|
ZDEŇKA BALWAROVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
pověřený vlastník |
10.06.2009 |
Adresa: |
73401, 24262714, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 632, 64, Kosmonautů 632/64, Ráj, 73401 Karviná |
|
Petra Treichelová
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
předseda výboru |
15.11.2005 |
Adresa: |
Karviná, Ráj, ul. Kosmonautů, 632 |
|
Zdeňka Balwarová
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
místopředseda výboru |
15.11.2005 |
Adresa: |
Karviná, Ráj, ul. Kosmonautů, 632 |
|
Iveta Jurková
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
člen výboru |
15.11.2005 |
Adresa: |
Karviná, Ráj, ul. Kosmonautů, 632 |
|
Lenka Kaczová
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
člen výboru |
15.11.2005 |
Adresa: |
Karviná, Ráj, ul. Kosmonautů, 632 |
|
Petra Treichelová
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
předseda výboru |
15.11.2005 |
Adresa: |
73401, 24262714, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 632, 64, Kosmonautů 632/64, Ráj, 73401 Karviná |
|
ZDEŇKA BALWAROVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
místopředseda výboru |
15.11.2005 |
Adresa: |
73401, 24262714, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 632, 64, Kosmonautů 632/64, Ráj, 73401 Karviná |
|
Iveta Jurková
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
člen výboru |
15.11.2005 |
Adresa: |
73401, 24262714, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 632, 64, Kosmonautů 632/64, Ráj, 73401 Karviná |
|
Lenka Kaczová
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
člen výboru |
15.11.2005 |
Adresa: |
73401, 24262714, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 632, 64, Kosmonautů 632/64, Ráj, 73401 Karviná |
|