PAVLÍNA BIRSÁKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda družstva |
26.09.2019 |
Adresa: |
70030, 3269418, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1650, 2 |
|
PAVLÍNA BIRSÁKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda družstva |
26.09.2019 |
Adresa: |
70030, 3269418, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1650, 2, Gurťjevova 1650/2, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
PAVLÍNA LIPTÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.09.2019
|
předseda družstva |
13.03.2019 |
Adresa: |
70030, 3269418, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1650, 2 |
|
PAVLÍNA LIPTÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.09.2019
|
předseda družstva |
13.03.2019 |
Adresa: |
70030, 3269418, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1650, 2, Gurťjevova 1650/2, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
JAN MOLDŘÍK
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
předseda družstva |
13.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3269418, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1650, 2 |
|
JAN HLUCHNÍK
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
pověřený člen družstva |
13.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3269418, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1650, 2 |
|
JAN MOLDŘÍK
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
předseda družstva |
13.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3269418, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1650, 2, Gurťjevova 1650/2, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
JAN HLUCHNÍK
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
pověřený člen družstva |
13.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3269418, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1650, 2, Gurťjevova 1650/2, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Jan Moldřík
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
předseda družstva |
24.12.2005 |
Adresa: |
70030, 3269418, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1650/2 |
|
Ľudovít Kluka
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
pověřený člen družstva |
24.12.2005 |
Adresa: |
70030, 3269418, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1650/2 |
|
Jan Hluchník
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
pověřený člen družstva |
24.12.2005 |
Adresa: |
70030, 3269418, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1650/2 |
|
JAN MOLDŘÍK
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
předseda družstva |
24.12.2005 |
Adresa: |
70030, 3269418, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1650, 2, Gurťjevova 1650/2, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
JAN HLUCHNÍK
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
pověřený člen družstva |
24.12.2005 |
Adresa: |
70030, 3269418, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1650, 2, Gurťjevova 1650/2, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ľudovít Kluka
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
pověřený člen družstva |
24.12.2005 |
Adresa: |
70030, 3269418, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1650, 2, Gurťjevova 1650/2, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|