JAN LÁTAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.08.2018 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14 |
|
EDUARD VOLEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.08.2018 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14 |
|
Mgr. TOMÁŠ VYSKOČIL
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.08.2018 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14 |
|
JAN LÁTAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.08.2018 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
EDUARD VOLEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.08.2018 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Mgr. TOMÁŠ VYSKOČIL
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.08.2018 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
FRANTIŠEK URBAN
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
předseda výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14 |
|
EDUARD VOLEK
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
místopředseda výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14 |
|
Mgr. TOMÁŠ VYSKOČIL
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
člen výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14 |
|
FRANTIŠEK URBAN
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
předseda výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
EDUARD VOLEK
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
místopředseda výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Mgr. TOMÁŠ VYSKOČIL
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
člen výboru |
26.09.2016 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Mgr. TOMÁŠ VYSKOČIL
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
člen výboru |
21.08.2015 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14 |
|
Mgr. TOMÁŠ VYSKOČIL
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
člen výboru |
21.08.2015 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Věra Příhodová
|
Neaktivní
od 09.08.2013
|
člen výboru |
18.09.2008 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, tř. Svornosti, 14 |
|
Mgr. Marek Šobáň
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
člen výboru |
18.09.2008 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, tř. Svornosti, 14 |
|
František Urban
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
předseda výboru |
18.09.2008 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, tř. Svornosti, 14 |
|
Eduard Volek
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
místopředseda výboru |
18.09.2008 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, tř. Svornosti, 14 |
|
Věra Příhodová
|
Neaktivní
od 09.08.2013
|
člen výboru |
18.09.2008 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Mgr. Marek Šobáň
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
člen výboru |
18.09.2008 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
FRANTIŠEK URBAN
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
předseda výboru |
18.09.2008 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
EDUARD VOLEK
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
místopředseda výboru |
18.09.2008 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Jiří Chmelík
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
předseda výboru |
14.11.2006 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Tř. Svornosti, 257/14 |
|
Eduard Volek
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
člen výboru |
14.11.2006 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, tř. Svornosti, 14 |
|
JIŘÍ CHMELÍK
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
předseda výboru |
14.11.2006 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
EDUARD VOLEK
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
člen výboru |
14.11.2006 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Věra Příhodová
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
místopředseda výboru |
27.04.2006 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, tř. Svornosti, 14 |
|
Věra Příhodová
|
Neaktivní
od 18.09.2008
|
místopředseda výboru |
27.04.2006 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Štefan Mikluš
|
Neaktivní
od 27.04.2006
|
místopředseda výboru |
02.12.2005 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, tř. Svornosti, 257/14 |
|
Kateřina Peřinová
|
Neaktivní
od 24.10.2006
|
člen výboru |
02.12.2005 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, tř. Svornosti, 257/14 |
|
Karel Kobliha
|
Neaktivní
od 24.10.2006
|
člen výboru |
02.12.2005 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, tř. Svornosti, 257/14 |
|
JUDr. Nikolaj Procházka
|
Neaktivní
od 14.11.2006
|
předseda výboru |
02.12.2005 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, tř. Svornosti, 257/14 |
|
Jiří Chmelík
|
Neaktivní
od 14.11.2006
|
člen výboru |
02.12.2005 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Tř. Svornosti, 257/14 |
|
Štefan Mikluš
|
Neaktivní
od 27.04.2006
|
místopředseda výboru |
02.12.2005 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Kateřina Peřinová
|
Neaktivní
od 24.10.2006
|
člen výboru |
02.12.2005 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Karel Kobliha
|
Neaktivní
od 24.10.2006
|
člen výboru |
02.12.2005 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
JIŘÍ CHMELÍK
|
Neaktivní
od 14.11.2006
|
člen výboru |
02.12.2005 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
JUDr. Nikolaj Procházka
|
Neaktivní
od 14.11.2006
|
předseda výboru |
02.12.2005 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|