Ing. NIKOL PROKOPOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2018
|
jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
74267, 26570700, Nový Jičín, Ženklava, Ženklava, 304 |
|
Ing. NIKOL PROKOPOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2018
|
jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
74267, 26570700, Nový Jičín, Ženklava, Ženklava, 304, č.p. 304, 74267 Ženklava |
|
Ing. Nikol Prokopová
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
jednatel |
05.02.2009 |
Adresa: |
74267, 26570700, Ženklava, 304 |
|
Ing. NIKOL PROKOPOVÁ
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
jednatel |
05.02.2009 |
Adresa: |
74267, 26570700, Nový Jičín, Ženklava, Ženklava, 304, č.p. 304, 74267 Ženklava |
|
Věra Chytilová
|
Neaktivní
od 04.02.2009
|
jednatel |
21.04.2008 |
Adresa: |
70800, 3297764, Ostrava, Poruba, Ukrajinská, 1441/18 |
|
Věra Chytilová
|
Neaktivní
od 04.02.2009
|
jednatel |
21.04.2008 |
Adresa: |
70800, 3297764, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Ukrajinská, 1441, 18, Ukrajinská 1441/18, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Věra Chytilová
|
Neaktivní
od 21.04.2008
|
jednatel |
30.10.2006 |
Adresa: |
73943, 15369579, Staříč, Fryčovická, 442 |
|
Věra Chytilová
|
Neaktivní
od 21.04.2008
|
jednatel |
30.10.2006 |
Adresa: |
73943, 15369579, Frýdek-Místek, Staříč, Staříč, Fryčovická, 442, Fryčovická 442, 73943 Staříč |
|
Věra Hulková
|
Neaktivní
od 30.10.2006
|
jednatel |
15.12.2005 |
Adresa: |
73943, 15369579, Staříč, Fryčovická, 442 |
|
Věra Hulková
|
Neaktivní
od 30.10.2006
|
jednatel |
15.12.2005 |
Adresa: |
73943, 15369579, Frýdek-Místek, Staříč, Staříč, Fryčovická, 442, Fryčovická 442, 73943 Staříč |
|