DUŠAN LOCHMAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.01.2020 |
Adresa: |
74283, 80262571, Ostrava-město, Klimkovice, Václavovice, Fonovická, 194 |
|
DUŠAN LOCHMAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.01.2020 |
Adresa: |
74283, 80262571, Ostrava-město, Klimkovice, Václavovice, Fonovická, 194, Fonovická 194, Václavovice, 74283 Klimkovice |
|
STANISLAV BOHDAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.08.2014 |
Adresa: |
74769, 4562721, Hlubočec, Hlubočec, 27 |
|
STANISLAV BOHDAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.08.2014 |
Adresa: |
74769, 4562721, Opava, Hlubočec, Hlubočec, 27, č.p. 27, 74769 Hlubočec |
|
DUŠAN LOCHMAN
|
Neaktivní
od 31.01.2020
|
Jednatel |
27.08.2014 |
Adresa: |
74283, 8227888, Klimkovice, Klimkovice, Havlíčkova, 464 |
|
DUŠAN LOCHMAN
|
Neaktivní
od 31.01.2020
|
Jednatel |
27.08.2014 |
Adresa: |
74283, 8227888, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Havlíčkova, 464, Havlíčkova 464, 74283 Klimkovice |
|
Ing. Petra Bálková
|
Neaktivní
od 07.08.2007
|
jednatel |
19.12.2005 |
Adresa: |
70800, 3293360, Ostrava, Poruba, Francouzská, 1002/14 |
|
Dušan Lochman
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
jednatel |
19.12.2005 |
Adresa: |
70800, 3293360, Ostrava, Poruba, Francouzská, 1002/14 |
|
Stanislav Bohdal
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
jednatel |
19.12.2005 |
Adresa: |
74769, Hlubočec, 27 |
|
Ing. Petra Bálková
|
Neaktivní
od 07.08.2007
|
jednatel |
19.12.2005 |
Adresa: |
70800, 3293360, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Francouzská, 1002, 14, Francouzská 1002/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
STANISLAV BOHDAL
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
jednatel |
19.12.2005 |
Adresa: |
74769, 4562721, Opava, Hlubočec, Hlubočec, 27, č.p. 27, 74769 Hlubočec |
|
Dušan Lochman
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
jednatel |
19.12.2005 |
Adresa: |
70800, 3293360, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Francouzská, 1002, 14, Francouzská 1002/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|