ALEXANDER SELNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
70300, 27572382, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Zengrova, 1134, 88a |
|
ALEXANDER SELNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
70300, 27572382, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Zengrova, 1134, 88a, Zengrova 1134/88a, Vítkovice, 70300 Ostrava |
|
ALEXANDER SELNÍK
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
jednatel |
11.06.2014 |
Adresa: |
70300, 27572382, Ostrava, Vítkovice, Zengrova, 1134, 88A |
|
ALEXANDER SELNÍK
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
jednatel |
11.06.2014 |
Adresa: |
70300, 27572382, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Zengrova, 1134, 88a, Zengrova 1134/88a, Vítkovice, 70300 Ostrava |
|
JAROMÍR GARBA
|
Neaktivní
od 15.02.2016
|
jednatel |
21.05.2014 |
Adresa: |
74283, 8222142, Klimkovice, Hýlov, 11 |
|
JAROMÍR GARBA
|
Neaktivní
od 15.02.2016
|
jednatel |
21.05.2014 |
Adresa: |
74283, 8222142, Ostrava-město, Klimkovice, Hýlov, 11, Hýlov 11, 74283 Klimkovice |
|
Jaromír Garba
|
Neaktivní
od 21.05.2014
|
jednatel |
18.07.2012 |
Adresa: |
74283, Klimkovice, Hýlov, 11 |
|
JAROMÍR GARBA
|
Neaktivní
od 21.05.2014
|
jednatel |
18.07.2012 |
Adresa: |
74283, 8222142, Ostrava-město, Klimkovice, Hýlov, 11, Hýlov 11, 74283 Klimkovice |
|
Alexander Selník
|
Neaktivní
od 11.06.2014
|
jednatel |
19.12.2006 |
Adresa: |
70030, Ostrava, Vítkovice, Sovova, 1425/6 |
|
Alexander Selník
|
Neaktivní
od 11.06.2014
|
jednatel |
19.12.2006 |
Adresa: |
70300, 3334325, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Sovova, 1425, 6, Sovova 1425/6, Vítkovice, 70300 Ostrava |
|
Eva Weidermannová
|
Neaktivní
od 19.12.2006
|
jednatel |
11.01.2006 |
Adresa: |
70800, 3300226, Ostrava, Poruba, Podroužkova, 1688/21 |
|
Eva Weidermannová
|
Neaktivní
od 19.12.2006
|
jednatel |
11.01.2006 |
Adresa: |
70800, 3300226, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Podroužkova, 1688, 21, Podroužkova 1688/21, Poruba, 70800 Ostrava |
|