MARTIN ROSTA
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.09.2020 |
Adresa: |
78983, 8020884, Šumperk, Loštice, Loštice, K Pešti, 505, 7 |
|
MARTIN ROSTA
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.09.2020 |
Adresa: |
78983, 8020884, Šumperk, Loštice, Loštice, K Pešti, 505, 7, K Pešti 505/7, 78983 Loštice |
|
Ing. JAN FAJT
|
Aktivní
|
jednatel |
30.08.2015 |
Adresa: |
78985, 8068569, Šumperk, Pavlov, Radnice, 14 |
|
Ing. JAN FAJT
|
Aktivní
|
jednatel |
30.08.2015 |
Adresa: |
78985, 8068569, Šumperk, Pavlov, Radnice, 14, Radnice 14, 78985 Pavlov |
|
Ing. PAVLA OCHRANOVÁ
|
Neaktivní
od 22.09.2020
|
jednatel |
22.02.2019 |
Adresa: |
78901, 8035962, Šumperk, Mírov, Mírov, 116 |
|
Ing. PAVLA OCHRANOVÁ
|
Neaktivní
od 22.09.2020
|
jednatel |
22.02.2019 |
Adresa: |
78901, 8035962, Šumperk, Mírov, Mírov, 116, č.p. 116, 78901 Mírov |
|
Ing. DANA VAVRDOVÁ
|
Neaktivní
od 22.02.2019
|
jednatel |
07.12.2016 |
Adresa: |
78983, 8019169, Šumperk, Loštice, Loštice, Pod Luštěm, 335, 26 |
|
Ing. DANA VAVRDOVÁ
|
Neaktivní
od 22.02.2019
|
jednatel |
07.12.2016 |
Adresa: |
78983, 8019169, Šumperk, Loštice, Loštice, Pod Luštěm, 335, 26, Pod Luštěm 335/26, 78983 Loštice |
|
Ing. Dana Vavrdová
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
jednatel |
27.05.2011 |
Adresa: |
78983, 8019169, Loštice, Pod Luštěm, 335 |
|
Ing. DANA VAVRDOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
jednatel |
27.05.2011 |
Adresa: |
78983, 8019169, Šumperk, Loštice, Loštice, Pod Luštěm, 335, 26, Pod Luštěm 335/26, 78983 Loštice |
|
Ing. Václav Kuba
|
Neaktivní
od 27.05.2011
|
jednatel |
10.02.2006 |
Adresa: |
79852, Ludmírov-Ponikev, 11 |
|
Ing. Jan Fajt
|
Neaktivní
od 30.08.2015
|
jednatel |
10.02.2006 |
Adresa: |
78985, Pavlov-Radnice, 14 |
|
Ing. Václav Kuba
|
Neaktivní
od 27.05.2011
|
jednatel |
10.02.2006 |
Adresa: |
79852, 10572015, Prostějov, Ludmírov, Ponikev, 11, Ponikev 11, 79852 Ludmírov |
|
Ing. Jan Fajt
|
Neaktivní
od 30.08.2015
|
jednatel |
10.02.2006 |
Adresa: |
14, Pavlov-Radnice, 78985, 78985 Pavlov-Radnice 14, Česká republika |
|