JIŘÍ SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
09.07.2015 |
Adresa: |
79607, 72894563, Držovice, Držovice, Šípková, 508 |
|
JIŘÍ SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
09.07.2015 |
Adresa: |
79607, 72894563, Prostějov, Držovice, Držovice, Šípková, 508, Šípková 508, 79607 Držovice |
|
MARTIN VALTER
|
Aktivní
|
jednatel |
10.04.2014 |
Adresa: |
56904, 15874796, Brněnec, Brněnec, 6 |
|
MARTIN VALTER
|
Aktivní
|
jednatel |
10.04.2014 |
Adresa: |
56904, 15874796, Svitavy, Brněnec, Brněnec, 6, č.p. 6, 56904 Brněnec |
|
MARTIN HOFMAN
|
Neaktivní
od 11.06.2016
|
jednatel |
06.04.2016 |
Adresa: |
56943, 74705318, Svitavy, Březinky, Březinky, 49 |
|
MARTIN HOFMAN
|
Neaktivní
od 11.06.2016
|
jednatel |
06.04.2016 |
Adresa: |
56943, 74705318, Svitavy, Březinky, Březinky, 49, č.p. 49, 56943 Březinky |
|
MARTIN HOFMAN
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
jednatel |
17.07.2015 |
Adresa: |
56943, 1879171, Březinky, Březinky, 4 |
|
Martin Hofman
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
jednatel |
17.07.2015 |
Adresa: |
56943, 1879171, Svitavy, Březinky, Březinky, 4, č.p. 4, 56943 Březinky |
|
PAVEL ŠUBRT
|
Neaktivní
od 09.07.2015
|
jednatel |
10.04.2014 |
Adresa: |
50303, 21033641, Smržov, Smržov, 17 |
|
PAVEL ŠUBRT
|
Neaktivní
od 09.07.2015
|
jednatel |
10.04.2014 |
Adresa: |
50303, 21033641, Hradec Králové, Smržov, Smržov, 17, č.p. 17, 50303 Smržov |
|
MARTIN HOFMAN
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
jednatel |
07.06.2013 |
Adresa: |
56943, 1879171, Březinky, Březinky, 4 |
|
Martin Hofman
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
jednatel |
07.06.2013 |
Adresa: |
56943, 1879171, Svitavy, Březinky, Březinky, 4, č.p. 4, 56943 Březinky |
|
Martin Hofman
|
Neaktivní
od 07.06.2013
|
jednatel |
09.11.2007 |
Adresa: |
56943, Březinky, 4 |
|
Martin Hofman
|
Neaktivní
od 07.06.2013
|
jednatel |
09.11.2007 |
Adresa: |
56943, 1879171, Svitavy, Březinky, Březinky, 4, č.p. 4, 56943 Březinky |
|
Pavel Šubrt
|
Neaktivní
od 10.04.2014
|
jednatel |
02.11.2004 |
Adresa: |
50303, Smiřice, Smržov, 17 |
|
Pavel Šubrt
|
Neaktivní
od 10.04.2014
|
jednatel |
02.11.2004 |
Adresa: |
50303, 21033145, Hradec Králové, Smržov, Hubíles, 17, Hubíles 17, 50303 Smržov |
|
Stanislav Hanák
|
Neaktivní
od 28.12.2005
|
jdnatel |
18.03.2003 |
Adresa: |
56943, 1829505, Jevíčko, K. H. Borovského, 475 |
|
Richard Hofman
|
Neaktivní
od 09.11.2007
|
jednatel |
18.03.2003 |
Adresa: |
79846, 10425659, Brodek u Konice, 46 |
|
Stanislav Hanák
|
Neaktivní
od 28.12.2005
|
jdnatel |
18.03.2003 |
Adresa: |
56943, 1829505, Svitavy, Jevíčko, Jevíčko, K. H. Borovského, 475, K. H. Borovského 475, 56943 Jevíčko |
|
Richard Hofman
|
Neaktivní
od 09.11.2007
|
jednatel |
18.03.2003 |
Adresa: |
79846, 10425659, Prostějov, Brodek u Konice, Brodek u Konice, 46, č.p. 46, 79846 Brodek u Konice |
|