Dr. Ing. FRANTIŠEK ZOUBEK
|
Aktivní
|
předseda družstva |
30.09.2019 |
Adresa: |
61400, 19184263, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Vranovská, 217, 19 |
|
Dr. Ing. FRANTIŠEK ZOUBEK
|
Aktivní
|
předseda družstva |
30.09.2019 |
Adresa: |
61400, 19184263, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Vranovská, 217, 19, Vranovská 217/19, Zábrdovice, 61400 Brno |
|
KAMILA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 30.09.2019
|
předseda družstva |
26.04.2019 |
Adresa: |
61400, 19184263, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Vranovská, 217, 19 |
|
KAMILA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 30.09.2019
|
předseda družstva |
26.04.2019 |
Adresa: |
61400, 19184263, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Vranovská, 217, 19, Vranovská 217/19, Zábrdovice, 61400 Brno |
|
KAMILA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2019
|
předseda družstva |
29.10.2015 |
Adresa: |
61400, 19184263, Brno, Zábrdovice, Vranovská, 217, 19 |
|
KAMILA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2019
|
předseda družstva |
29.10.2015 |
Adresa: |
61400, 19184263, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Vranovská, 217, 19, Vranovská 217/19, Zábrdovice, 61400 Brno |
|
KAMILA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
předseda |
13.11.2013 |
Adresa: |
61400, 19184263, Brno, Zábrdovice, Vranovská, 217, 19 |
|
KAMILA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
předseda |
13.11.2013 |
Adresa: |
61400, 19184263, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Vranovská, 217, 19, Vranovská 217/19, Zábrdovice, 61400 Brno |
|
MUDr. Šárka Kutálková
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
předseda |
19.06.2007 |
Adresa: |
61400, 19184263, Brno, Vranovská, 217/19 |
|
MUDr. ŠÁRKA KUTÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
předseda |
19.06.2007 |
Adresa: |
61400, 19184263, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Vranovská, 217, 19, Vranovská 217/19, Zábrdovice, 61400 Brno |
|
Bc. Kamila Březinová
|
Neaktivní
od 19.06.2007
|
předseda |
01.12.2006 |
Adresa: |
61400, 19184263, Brno, Vranovská, 217/19 |
|
Bc. Kamila Březinová
|
Neaktivní
od 19.06.2007
|
předseda |
01.12.2006 |
Adresa: |
61400, 19184263, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Vranovská, 217, 19, Vranovská 217/19, Zábrdovice, 61400 Brno |
|
Ing. Petr Hřebíček
|
Neaktivní
od 01.12.2006
|
předseda |
01.08.2005 |
Adresa: |
15228347, Blansko, Wolkerova, 8 |
|
Ing. Petr Hřebíček
|
Neaktivní
od 01.12.2006
|
předseda |
01.08.2005 |
Adresa: |
67801, 15228347, Blansko, Blansko, Blansko, Wolkerova, 757, 8, Wolkerova 757/8, 67801 Blansko |
|