Ing. PAVEL ČECH
|
Aktivní
|
pověřený vlastník |
31.05.2022 |
Adresa: |
60200, 19142609, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 264, 46 |
|
Ing. Pavel Čech
|
Aktivní
|
pověřený vlastník |
31.05.2022 |
Adresa: |
60200, 19142609, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 264, 46, Neumannova 264/46, Pisárky, 60200 Brno |
|
Ing. PAVEL ČECH
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
pověřený vlastník |
02.09.2016 |
Adresa: |
60200, 19142609, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 264, 46 |
|
Ing. Pavel Čech
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
pověřený vlastník |
02.09.2016 |
Adresa: |
60200, 19142609, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 264, 46, Neumannova 264/46, Pisárky, 60200 Brno |
|
Ing. ROMAN JURÁŠ
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
místopředseda výboru |
24.03.2016 |
Adresa: |
60200, 19142137, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 183, 48 |
|
Ing. Roman Juráš
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
místopředseda výboru |
24.03.2016 |
Adresa: |
60200, 19142137, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 183, 48, Neumannova 183/48, Pisárky, 60200 Brno |
|
Ing. PAVEL ČECH
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
předseda výboru |
18.07.2013 |
Adresa: |
60200, 19142609, Brno, Pisárky, Neumannova, 264, 46 |
|
Ing. Pavel Čech
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
předseda výboru |
18.07.2013 |
Adresa: |
60200, 19142609, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 264, 46, Neumannova 264/46, Pisárky, 60200 Brno |
|
Ing. Roman Juráš
|
Neaktivní
od 24.03.2016
|
místopředseda výboru |
22.04.2008 |
Adresa: |
60200, 19142137, Brno, Neumannova, 48 |
|
Ing. Roman Juráš
|
Neaktivní
od 24.03.2016
|
místopředseda výboru |
22.04.2008 |
Adresa: |
60200, 19142137, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 183, 48, Neumannova 183/48, Pisárky, 60200 Brno |
|
Ing. Juráš Roman
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
místopředseda výboru |
08.12.2006 |
Adresa: |
60200, 19142137, Brno, Neumannova, 48 |
|
Ing. Pavel Čech
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
předseda výboru |
08.12.2006 |
Adresa: |
60200, 19142609, Brno, Neumannova, 46 |
|
Marta Müllerová
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
člen výboru |
08.12.2006 |
Adresa: |
60200, 19142609, Brno, Neumannova, 46 |
|
Ing. Juráš Roman
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
místopředseda výboru |
08.12.2006 |
Adresa: |
60200, 19142137, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 183, 48, Neumannova 183/48, Pisárky, 60200 Brno |
|
Ing. Pavel Čech
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
předseda výboru |
08.12.2006 |
Adresa: |
60200, 19142609, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 264, 46, Neumannova 264/46, Pisárky, 60200 Brno |
|
Marta Müllerová
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
člen výboru |
08.12.2006 |
Adresa: |
60200, 19142609, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 264, 46, Neumannova 264/46, Pisárky, 60200 Brno |
|
Ing. Pavel Čech
|
Neaktivní
od 18.10.2006
|
předseda |
29.05.2003 |
Adresa: |
19142609, Brno, Neumannova, 46 |
|
Ing. Roman Juráš
|
Neaktivní
od 18.10.2006
|
místopředseda |
29.05.2003 |
Adresa: |
19142137, Brno, Neumannova, 48 |
|
Marta Müllerová
|
Neaktivní
od 18.10.2006
|
člen |
29.05.2003 |
Adresa: |
19142609, Brno, Neumannova, 46 |
|
Ing. Pavel Čech
|
Neaktivní
od 18.10.2006
|
předseda |
29.05.2003 |
Adresa: |
60200, 19142609, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 264, 46, Neumannova 264/46, Pisárky, 60200 Brno |
|
Ing. Roman Juráš
|
Neaktivní
od 18.10.2006
|
místopředseda |
29.05.2003 |
Adresa: |
60200, 19142137, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 183, 48, Neumannova 183/48, Pisárky, 60200 Brno |
|
Marta Müllerová
|
Neaktivní
od 18.10.2006
|
člen |
29.05.2003 |
Adresa: |
60200, 19142609, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 264, 46, Neumannova 264/46, Pisárky, 60200 Brno |
|