Ing. RADIM HERRMANN
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
20.04.2024 |
Adresa: |
63500, 19317441, Brno-město, Brno, Bystrc, Kuršova, 995, 30, Kuršova 995/30, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. FRANTIŠEK UJČÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.12.2023 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
doc. MVDr. ŠÁRKA BURSOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.12.2023 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
VĚRA DANKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.12.2023 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
PETR LEDERER
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.12.2023 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
JARMILA VONDRÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.12.2021 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7 |
|
Ing. FRANTIŠEK UJČÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
11.12.2020 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7 |
|
Ing. RADIM HERRMANN
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
11.12.2020 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7 |
|
doc. MVDr. ŠÁRKA BURSOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.12.2020 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7 |
|
VĚRA DANKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.12.2020 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7 |
|
Ing. RADIM HERRMANN
|
Neaktivní
od 20.04.2024
|
místopředseda výboru |
09.12.2023 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
JARMILA VONDRÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.12.2023
|
člen výboru |
01.12.2021 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
JAN TUROŇ
|
Neaktivní
od 13.09.2021
|
člen výboru |
11.12.2020 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7 |
|
JAN TUROŇ
|
Neaktivní
od 13.09.2021
|
člen výboru |
11.12.2020 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
VĚRA DANKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.12.2023
|
člen výboru |
11.12.2020 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. FRANTIŠEK UJČÍK
|
Neaktivní
od 09.12.2023
|
předseda výboru |
11.12.2020 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. RADIM HERRMANN
|
Neaktivní
od 09.12.2023
|
místopředseda výboru |
11.12.2020 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
doc. MVDr. ŠÁRKA BURSOVÁ
|
Neaktivní
od 09.12.2023
|
člen výboru |
11.12.2020 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. FRANTIŠEK UJČÍK
|
Neaktivní
od 11.12.2020
|
předseda výboru |
11.07.2017 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7 |
|
Ing. RADIM HERRMANN
|
Neaktivní
od 11.12.2020
|
místopředseda výboru |
11.07.2017 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7 |
|
Ing. OLGA JANÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2020
|
člen výboru |
11.07.2017 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7 |
|
JAN TUROŇ
|
Neaktivní
od 11.12.2020
|
člen výboru |
11.07.2017 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7 |
|
VĚRA DANKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2020
|
člen výboru |
11.07.2017 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7 |
|
Ing. FRANTIŠEK UJČÍK
|
Neaktivní
od 11.12.2020
|
předseda výboru |
11.07.2017 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. RADIM HERRMANN
|
Neaktivní
od 11.12.2020
|
místopředseda výboru |
11.07.2017 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. Olga Janáková
|
Neaktivní
od 11.12.2020
|
člen výboru |
11.07.2017 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
JAN TUROŇ
|
Neaktivní
od 11.12.2020
|
člen výboru |
11.07.2017 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
VĚRA DANKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2020
|
člen výboru |
11.07.2017 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. FRANTIŠEK UJČÍK
|
Neaktivní
od 11.07.2017
|
předseda výboru |
14.08.2015 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7 |
|
Ing. RADIM HERRMANN
|
Neaktivní
od 11.07.2017
|
místopředseda výboru |
14.08.2015 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7 |
|
Ing. OLGA JANÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2017
|
člen výboru |
14.08.2015 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7 |
|
JAN TUROŇ
|
Neaktivní
od 11.07.2017
|
člen výboru |
14.08.2015 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7 |
|
VĚRA DANKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2017
|
člen výboru |
14.08.2015 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7 |
|
Ing. FRANTIŠEK UJČÍK
|
Neaktivní
od 11.07.2017
|
předseda výboru |
14.08.2015 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. RADIM HERRMANN
|
Neaktivní
od 11.07.2017
|
místopředseda výboru |
14.08.2015 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. Olga Janáková
|
Neaktivní
od 11.07.2017
|
člen výboru |
14.08.2015 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
JAN TUROŇ
|
Neaktivní
od 11.07.2017
|
člen výboru |
14.08.2015 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
VĚRA DANKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2017
|
člen výboru |
14.08.2015 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. František Ujčík
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
předseda |
04.05.2007 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno, Bystrc, Černého, 7 |
|
Milan Nevyjel
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
místopředseda |
04.05.2007 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno, Bystrc, Černého, 7 |
|
Ing. Olga Janáková
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
členka |
04.05.2007 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno, Bystrc, Černého, 7 |
|
Věra Danková
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
členka |
04.05.2007 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno, Bystrc, Černého, 7 |
|
Jan Turoň
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
člen |
04.05.2007 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno, Bystrc, černého, 7 |
|
Milan Nevyjel
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
místopředseda |
04.05.2007 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. Olga Janáková
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
členka |
04.05.2007 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
VĚRA DANKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
členka |
04.05.2007 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
JAN TUROŇ
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
člen |
04.05.2007 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. FRANTIŠEK UJČÍK
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
předseda |
04.05.2007 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Zdeňka Nevtípilová
|
Neaktivní
od 08.02.2007
|
člen |
06.09.2005 |
Adresa: |
19315171, Brno, Černého, 7 |
|
Ladislav Válka
|
Neaktivní
od 04.05.2007
|
předseda |
06.09.2005 |
Adresa: |
19315171, Brno, Černého, 7 |
|
Ing. František Ujčík
|
Neaktivní
od 04.05.2007
|
místopředseda |
06.09.2005 |
Adresa: |
19315171, Brno, Černého, 7 |
|
Alois Jurák
|
Neaktivní
od 04.05.2007
|
člen |
06.09.2005 |
Adresa: |
19315171, Brno, Černého, 7 |
|
Zdeňka Nevtípilová
|
Neaktivní
od 08.02.2007
|
člen |
06.09.2005 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Alois Jurák
|
Neaktivní
od 04.05.2007
|
člen |
06.09.2005 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ladislav Válka
|
Neaktivní
od 04.05.2007
|
předseda |
06.09.2005 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. FRANTIŠEK UJČÍK
|
Neaktivní
od 04.05.2007
|
místopředseda |
06.09.2005 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
ing. Lubomír Truhlář
|
Neaktivní
od 06.09.2005
|
předseda |
07.06.2003 |
Adresa: |
19315171, Brno, Černého, 7 |
|
Alois Jurák
|
Neaktivní
od 06.09.2005
|
místopředseda |
07.06.2003 |
Adresa: |
19315171, Brno, Černého, 7 |
|
Marie Svobodová
|
Neaktivní
od 06.09.2005
|
člen |
07.06.2003 |
Adresa: |
19315171, Brno, Černého, 7 |
|
První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s.
00211281 |
Neaktivní
od 06.09.2005
|
člen |
07.06.2003 |
Adresa: |
Brno, Hlinky, 110 |
|
První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s.
00211281 |
Neaktivní
od 06.09.2005
|
člen |
07.06.2003 |
Adresa: |
60300, 25084534, Brno-město, Brno, Pisárky, Hlinky, 510, 110, Hlinky 510/110, Pisárky, 60300 Brno |
|
ing. Lubomír Truhlář
|
Neaktivní
od 06.09.2005
|
předseda |
07.06.2003 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Alois Jurák
|
Neaktivní
od 06.09.2005
|
místopředseda |
07.06.2003 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|
Marie Svobodová
|
Neaktivní
od 06.09.2005
|
člen |
07.06.2003 |
Adresa: |
63500, 19315171, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 781, 7, Černého 781/7, Bystrc, 63500 Brno |
|