KAMIL SOUČEK
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
67902, 7877218, Rájec-Jestřebí, Rájec, Blanenská, 84 |
|
KAMIL SOUČEK
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
67902, 7877218, Blansko, Rájec-Jestřebí, Rájec, Blanenská, 84, Blanenská 84, Rájec, 67902 Rájec-Jestřebí |
|
Kamil Souček
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
25.06.2010 |
Adresa: |
67902, 7822731, Holešín, 2 |
|
Kamil Souček
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
25.06.2010 |
Adresa: |
67902, 7822731, Blansko, Rájec-Jestřebí, Holešín, 2, Holešín 2, 67902 Rájec-Jestřebí |
|
Ing. Tomáš Žec
|
Neaktivní
od 25.06.2010
|
jednatel |
24.05.2007 |
Adresa: |
19658559, Brno, Juliánovské nám. 1 |
|
Ing. TOMÁŠ ŽEC
|
Neaktivní
od 25.06.2010
|
jednatel |
24.05.2007 |
Adresa: |
63600, 19658559, Brno-město, Brno, Židenice, Juliánovské náměstí, 3848, 1, Juliánovské náměstí 3848/1, Židenice, 63600 Brno |
|
Milan Hadáček
|
Neaktivní
od 30.03.2006
|
jednatel |
30.03.2006 |
Adresa: |
19382910, Brno, Bellova, 12 |
|
Luboš Tihanyi
|
Neaktivní
od 24.05.2007
|
jednatel |
30.03.2006 |
Adresa: |
Handlová, Ferka Nádaždyho 101/5, SR, v ČR bytem Brno, Tolstého 515/10 |
|
Milan Hadáček
|
Neaktivní
od 30.03.2006
|
jednatel |
30.03.2006 |
Adresa: |
62300, 19382910, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Bellova, 362, 12, Bellova 362/12, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Luboš Tihanyi
|
Neaktivní
od 24.05.2007
|
jednatel |
30.03.2006 |
Adresa: |
61600, 19579772, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Tolstého, 515, 10, Tolstého 515/10, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Luboš Tihanyi
|
Neaktivní
od 30.03.2006
|
Jednatel |
13.05.2003 |
Adresa: |
Handlová, Ferka Nádaždyho 101/5, v ČR bytem Brno, Tolstého 515/10 |
|