MARIE VÝMOLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.06.2022 |
Adresa: |
76861, 10397183, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1264 |
|
MARIE VÝMOLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
22.06.2022 |
Adresa: |
76861, 10397183, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1264, Bělidla 1264, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Bc. BOHUMIL DAĎA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.08.2021 |
Adresa: |
76861, 10397175, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1263 |
|
JANA LIPNEROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.08.2021 |
Adresa: |
76861, 10397191, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1265 |
|
Bc. BOHUMIL DAĎA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.08.2021 |
Adresa: |
76861, 10397175, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1263, Bělidla 1263, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
JANA LIPNEROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.08.2021 |
Adresa: |
76861, 10397191, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1265, Bělidla 1265, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
MARIE GRENTKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
člen výboru |
12.08.2021 |
Adresa: |
76861, 10397183, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1264 |
|
MARIE GRENTKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
člen výboru |
12.08.2021 |
Adresa: |
76861, 10397183, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1264, Bělidla 1264, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
LADISLAV ŠVEJDA
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
76861, 10397191, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1265 |
|
Bc. BOHUMIL DAĎA
|
Neaktivní
od 12.08.2021
|
předseda výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
76861, 10397175, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1263 |
|
JANA LIPNEROVÁ
|
Neaktivní
od 12.08.2021
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
76861, 10397191, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1265 |
|
LADISLAV ŠVEJDA
|
Neaktivní
od 31.07.2019
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
76861, 10397191, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1265, Bělidla 1265, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Bc. BOHUMIL DAĎA
|
Neaktivní
od 12.08.2021
|
předseda výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
76861, 10397175, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1263, Bělidla 1263, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
JANA LIPNEROVÁ
|
Neaktivní
od 12.08.2021
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
76861, 10397191, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1265, Bělidla 1265, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
BOHUMIL DAĎA
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
předseda výboru |
06.08.2013 |
Adresa: |
76861, 10397175, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1263 |
|
JANA LIPNEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
06.08.2013 |
Adresa: |
76861, 10397191, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1265 |
|
LADISLAV ŠVEJDA
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
06.08.2013 |
Adresa: |
76861, 10397191, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1265 |
|
BOHUMIL DAĎA
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
předseda výboru |
06.08.2013 |
Adresa: |
76861, 10397175, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1263, Bělidla 1263, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
JANA LIPNEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
06.08.2013 |
Adresa: |
76861, 10397191, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1265, Bělidla 1265, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
LADISLAV ŠVEJDA
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
06.08.2013 |
Adresa: |
76861, 10397191, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1265, Bělidla 1265, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Bc. Bohumil Daďa
|
Neaktivní
od 06.08.2013
|
předseda výboru |
08.09.2011 |
Adresa: |
10397175, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1263 |
|
Jana Lipnerová
|
Neaktivní
od 06.08.2013
|
člen výboru |
08.09.2011 |
Adresa: |
10397191, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1265 |
|
Ladislav Švejda
|
Neaktivní
od 06.08.2013
|
člen výboru |
08.09.2011 |
Adresa: |
10397191, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1265 |
|
Bc. BOHUMIL DAĎA
|
Neaktivní
od 06.08.2013
|
předseda výboru |
08.09.2011 |
Adresa: |
76861, 10397175, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1263, Bělidla 1263, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
JANA LIPNEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2013
|
člen výboru |
08.09.2011 |
Adresa: |
76861, 10397191, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1265, Bělidla 1265, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
LADISLAV ŠVEJDA
|
Neaktivní
od 06.08.2013
|
člen výboru |
08.09.2011 |
Adresa: |
76861, 10397191, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1265, Bělidla 1265, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Bc. Bohumil Daďa
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
předseda výboru |
29.08.2009 |
Adresa: |
10397175, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1263 |
|
Jana Lipnerová
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
člen výboru |
29.08.2009 |
Adresa: |
10397191, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1265 |
|
Ladislav Švejda
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
člen výboru |
29.08.2009 |
Adresa: |
10397191, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1265 |
|
Bc. BOHUMIL DAĎA
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
předseda výboru |
29.08.2009 |
Adresa: |
76861, 10397175, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1263, Bělidla 1263, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
JANA LIPNEROVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
člen výboru |
29.08.2009 |
Adresa: |
76861, 10397191, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1265, Bělidla 1265, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
LADISLAV ŠVEJDA
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
člen výboru |
29.08.2009 |
Adresa: |
76861, 10397191, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Bělidla, 1265, Bělidla 1265, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|