Ing. Josef Ondrovčík
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
předseda |
27.02.2008 |
Adresa: |
69661, 13618016, Vnorovy, Hlavní, 152 |
|
Ing. Josef Ondrovčík
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
předseda |
27.02.2008 |
Adresa: |
69661, 13618016, Hodonín, Vnorovy, Vnorovy, Hlavní, 152, Hlavní 152, 69661 Vnorovy |
|
Radek Zlatkovský
|
Neaktivní
od 27.02.2008
|
předseda |
05.08.2005 |
Adresa: |
19750137, Brno, Šumavská, 5 |
|
Radek Zlatkovský
|
Neaktivní
od 27.02.2008
|
předseda |
05.08.2005 |
Adresa: |
60200, 19750137, Brno-město, Brno, Ponava, Šumavská, 415, 5, Šumavská 415/5, Ponava, 60200 Brno |
|
Statutární město Brno
44992785 |
Neaktivní
od 05.08.2005
|
předseda |
12.06.2003 |
Adresa: |
Brno, Dominikánské nám., 1 |
|
ing. Pavel Knoflíček
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
člen |
12.06.2003 |
Adresa: |
19750137, Brno, Šumavská, 415/5 |
|
ing. Zdeněk Santler
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
člen |
12.06.2003 |
Adresa: |
19465572, Brno, Újezdy, 590/11 |
|
Statutární město Brno
44992785 |
Neaktivní
od 05.08.2005
|
předseda |
12.06.2003 |
Adresa: |
60200, 19095597, Brno-město, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí, 196, 1, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno |
|
ing. Pavel Knoflíček
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
člen |
12.06.2003 |
Adresa: |
60200, 19750137, Brno-město, Brno, Ponava, Šumavská, 415, 5, Šumavská 415/5, Ponava, 60200 Brno |
|
Ing. Zdeněk Santler
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
člen |
12.06.2003 |
Adresa: |
61400, 19465572, Brno-město, Brno, Obřany, Újezdy, 590, 11, Újezdy 590/11, Obřany, 61400 Brno |
|