LIBUŠE PLCHOVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
člen představenstva |
10.10.2016 |
Adresa: |
61600, 19596847, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2004, 16 |
|
IVO TUREČEK
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
předseda představenstva |
10.10.2016 |
Adresa: |
61600, 19597461, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Chládkova, 2030, 25c |
|
PAVEL STRAKA
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
místopředseda představenstva |
10.10.2016 |
Adresa: |
61600, 19596847, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2004, 16 |
|
DANUŠE BARTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
člen představenstva |
10.10.2016 |
Adresa: |
61600, 19596839, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2003, 14 |
|
KAREL RADA
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
člen představenstva |
10.10.2016 |
Adresa: |
61600, 19596821, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2002, 12 |
|
LIBUŠE PLCHOVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
člen představenstva |
10.10.2016 |
Adresa: |
61600, 19596847, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2004, 16, Spojovací 2004/16, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
IVO TUREČEK
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
předseda představenstva |
10.10.2016 |
Adresa: |
61600, 19597461, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Chládkova, 2030, 25c, Chládkova 2030/25c, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
PAVEL STRAKA
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
místopředseda představenstva |
10.10.2016 |
Adresa: |
61600, 19596847, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2004, 16, Spojovací 2004/16, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
DANUŠE BARTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
člen představenstva |
10.10.2016 |
Adresa: |
61600, 19596839, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2003, 14, Spojovací 2003/14, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
KAREL RADA
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
člen představenstva |
10.10.2016 |
Adresa: |
61600, 19596821, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2002, 12, Spojovací 2002/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
IVO TUREČEK
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
předseda |
19.03.2013 |
Adresa: |
61600, 19596847, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2004, 16 |
|
PAVEL STRAKA
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
místopředseda |
19.03.2013 |
Adresa: |
61600, 19596847, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2004, 16 |
|
DANUŠE BARTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
člen |
19.03.2013 |
Adresa: |
61600, 19596839, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2003, 14 |
|
KAREL RADA
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
člen |
19.03.2013 |
Adresa: |
61600, 19596821, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2002, 12 |
|
IVO TUREČEK
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
předseda |
19.03.2013 |
Adresa: |
61600, 19596847, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2004, 16, Spojovací 2004/16, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
PAVEL STRAKA
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
místopředseda |
19.03.2013 |
Adresa: |
61600, 19596847, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2004, 16, Spojovací 2004/16, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
DANUŠE BARTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
člen |
19.03.2013 |
Adresa: |
61600, 19596839, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2003, 14, Spojovací 2003/14, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
KAREL RADA
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
člen |
19.03.2013 |
Adresa: |
61600, 19596821, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2002, 12, Spojovací 2002/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Anna Lobreisová
|
Neaktivní
od 19.03.2013
|
předseda představenstva |
07.05.2007 |
Adresa: |
61600, 19596821, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 12 |
|
Libuše Plchová
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
člen představenstva |
07.05.2007 |
Adresa: |
61600, 19596847, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 16 |
|
Anna Lobreisová
|
Neaktivní
od 19.03.2013
|
předseda představenstva |
07.05.2007 |
Adresa: |
61600, 19596821, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2002, 12, Spojovací 2002/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
LIBUŠE PLCHOVÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
člen představenstva |
07.05.2007 |
Adresa: |
61600, 19596847, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2004, 16, Spojovací 2004/16, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ondřej Loula
|
Neaktivní
od 07.05.2007
|
předseda představenstva |
07.04.2006 |
Adresa: |
61600, 19596847, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 16 |
|
Anna Lobreisová
|
Neaktivní
od 07.05.2007
|
člen představenstva |
07.04.2006 |
Adresa: |
61600, 19596821, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 12 |
|
Jitka Galatíková
|
Neaktivní
od 19.03.2013
|
místopředseda představenstva |
07.04.2006 |
Adresa: |
61600, 19596839, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 14 |
|
Anna Lobreisová
|
Neaktivní
od 07.05.2007
|
člen představenstva |
07.04.2006 |
Adresa: |
61600, 19596821, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2002, 12, Spojovací 2002/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ondřej Loula
|
Neaktivní
od 07.05.2007
|
předseda představenstva |
07.04.2006 |
Adresa: |
61600, 19596847, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2004, 16, Spojovací 2004/16, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Jitka Galatíková
|
Neaktivní
od 19.03.2013
|
místopředseda představenstva |
07.04.2006 |
Adresa: |
61600, 19596839, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2003, 14, Spojovací 2003/14, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Bc. Marcel Choun
|
Neaktivní
od 07.04.2006
|
předseda/kyně představenstva |
15.10.2005 |
Adresa: |
61600, 19596821, Brno, Spojovací, 12 |
|
Jitka Ondráková
|
Neaktivní
od 19.03.2013
|
člen představenstva |
15.10.2005 |
Adresa: |
61600, 19596839, Brno, Spojovací, 14 |
|
Bc. Marcel Choun
|
Neaktivní
od 07.04.2006
|
předseda/kyně představenstva |
15.10.2005 |
Adresa: |
61600, 19596821, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2002, 12, Spojovací 2002/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Jitka Ondráková
|
Neaktivní
od 19.03.2013
|
člen představenstva |
15.10.2005 |
Adresa: |
61600, 19596839, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2003, 14, Spojovací 2003/14, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Bc. Andrea Bernadová
|
Neaktivní
od 15.10.2005
|
předseda/kyně představenstva |
30.05.2003 |
Adresa: |
61600, 19596847, Brno, Spojovací, 16 |
|
Marcel Choun
|
Neaktivní
od 15.10.2005
|
člen představenstva |
30.05.2003 |
Adresa: |
61600, 19596821, Brno, Spojovací, 12 |
|
Jan Holý
|
Neaktivní
od 07.04.2006
|
místopředseda představenstva |
30.05.2003 |
Adresa: |
61600, 19596847, Brno, Spojovací, 16 |
|
Jitka Galatíková
|
Neaktivní
od 07.04.2006
|
člen představenstva |
30.05.2003 |
Adresa: |
61600, 19596839, Brno, Spojovací, 14 |
|
Libuše Míčková
|
Neaktivní
od 19.03.2013
|
člen představenstva |
30.05.2003 |
Adresa: |
61600, 19596839, Brno, Spojovací, 14 |
|
Marcel Choun
|
Neaktivní
od 15.10.2005
|
člen představenstva |
30.05.2003 |
Adresa: |
61600, 19596821, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2002, 12, Spojovací 2002/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Bc. Andrea Bernadová
|
Neaktivní
od 15.10.2005
|
předseda/kyně představenstva |
30.05.2003 |
Adresa: |
61600, 19596847, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2004, 16, Spojovací 2004/16, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Jitka Galatíková
|
Neaktivní
od 07.04.2006
|
člen představenstva |
30.05.2003 |
Adresa: |
61600, 19596839, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2003, 14, Spojovací 2003/14, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Jan Holý
|
Neaktivní
od 07.04.2006
|
místopředseda představenstva |
30.05.2003 |
Adresa: |
61600, 19596847, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2004, 16, Spojovací 2004/16, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Libuše Míčková
|
Neaktivní
od 19.03.2013
|
člen představenstva |
30.05.2003 |
Adresa: |
61600, 19596839, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2003, 14, Spojovací 2003/14, Žabovřesky, 61600 Brno |
|