ing. HANA BARÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.05.2021 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157 |
|
bc. ing. ŠÁRKA SLÁMOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
20.05.2021 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157 |
|
ing. HANA BARÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.05.2021 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157, Fryčajova 537/157, Obřany, 61400 Brno |
|
bc. ing. ŠÁRKA SLÁMOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
20.05.2021 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157, Fryčajova 537/157, Obřany, 61400 Brno |
|
Ing. JANA DOLEŽALOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.07.2019 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157 |
|
VĚRA ELBLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.07.2019 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157 |
|
ZDEŇKA ALTOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
13.07.2019 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157 |
|
Ing. JANA DOLEŽALOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.07.2019 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157, Fryčajova 537/157, Obřany, 61400 Brno |
|
VĚRA ELBLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.07.2019 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157, Fryčajova 537/157, Obřany, 61400 Brno |
|
ZDEŇKA ALTOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
13.07.2019 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157, Fryčajova 537/157, Obřany, 61400 Brno |
|
HANA BARÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2021
|
člen výboru |
12.07.2016 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157 |
|
bc. ing. ŠÁRKA SLÁMOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2021
|
předseda výboru |
12.07.2016 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157 |
|
HANA BARÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2021
|
člen výboru |
12.07.2016 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157, Fryčajova 537/157, Obřany, 61400 Brno |
|
bc. ing. ŠÁRKA SLÁMOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2021
|
předseda výboru |
12.07.2016 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157, Fryčajova 537/157, Obřany, 61400 Brno |
|
HANA BARÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
Předseda výboru |
06.12.2014 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157 |
|
JITKA LAMROVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
Člen výboru |
06.12.2014 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157 |
|
ZDEŇKA ALTOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2019
|
Místopředseda výboru |
06.12.2014 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157 |
|
MARTIN BORUSÍK
|
Neaktivní
od 13.07.2019
|
Člen výboru |
06.12.2014 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157 |
|
VĚRA ELBLOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2019
|
Člen výboru |
06.12.2014 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157 |
|
HANA BARÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
Předseda výboru |
06.12.2014 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157, Fryčajova 537/157, Obřany, 61400 Brno |
|
JITKA LAMROVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
Člen výboru |
06.12.2014 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157, Fryčajova 537/157, Obřany, 61400 Brno |
|
MARTIN BORUSÍK
|
Neaktivní
od 13.07.2019
|
Člen výboru |
06.12.2014 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157, Fryčajova 537/157, Obřany, 61400 Brno |
|
VĚRA ELBLOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2019
|
Člen výboru |
06.12.2014 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157, Fryčajova 537/157, Obřany, 61400 Brno |
|
ZDEŇKA ALTOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2019
|
Místopředseda výboru |
06.12.2014 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157, Fryčajova 537/157, Obřany, 61400 Brno |
|
Ing. VĚRA ELBLOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2014
|
člen výboru |
13.09.2013 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157 |
|
Ing. VĚRA ELBLOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2014
|
člen výboru |
13.09.2013 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157, Fryčajova 537/157, Obřany, 61400 Brno |
|
Ing. Věra Elblová
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
člen výboru |
25.02.2011 |
Adresa: |
61400, 19241658, Brno, Vranovská, 180, 72 |
|
Ing. Věra Elblová
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
člen výboru |
25.02.2011 |
Adresa: |
61400, 19241658, Brno-město, Brno, Husovice, Vranovská, 180, 72, Vranovská 180/72, Husovice, 61400 Brno |
|
Lukáš Chládek
|
Neaktivní
od 25.02.2011
|
člen |
07.09.2007 |
Adresa: |
61400, Brno, Fryčajova, 157 |
|
Hana Verešpejová
|
Neaktivní
od 06.12.2014
|
předseda |
07.09.2007 |
Adresa: |
61400, Brno, Fryčajova, 157 |
|
Zdeňka Altová
|
Neaktivní
od 06.12.2014
|
místopředseda |
07.09.2007 |
Adresa: |
61400, Brno, Fryčajova, 157 |
|
Jitka Lamrová
|
Neaktivní
od 06.12.2014
|
člen |
07.09.2007 |
Adresa: |
61400, Brno, Fryčajova, 157 |
|
Martin Borusík
|
Neaktivní
od 06.12.2014
|
člen |
07.09.2007 |
Adresa: |
61400, Brno, Fryčajova, 157 |
|
Lukáš Chládek
|
Neaktivní
od 25.02.2011
|
člen |
07.09.2007 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157, Fryčajova 537/157, Obřany, 61400 Brno |
|
MARTIN BORUSÍK
|
Neaktivní
od 06.12.2014
|
člen |
07.09.2007 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157, Fryčajova 537/157, Obřany, 61400 Brno |
|
Hana Verešpejová
|
Neaktivní
od 06.12.2014
|
předseda |
07.09.2007 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157, Fryčajova 537/157, Obřany, 61400 Brno |
|
ZDEŇKA ALTOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2014
|
místopředseda |
07.09.2007 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157, Fryčajova 537/157, Obřany, 61400 Brno |
|
JITKA LAMROVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2014
|
člen |
07.09.2007 |
Adresa: |
61400, 19465009, Brno-město, Brno, Obřany, Fryčajova, 537, 157, Fryčajova 537/157, Obřany, 61400 Brno |
|