Ing TEREZA NEUŽILOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda společenství vlastníků |
03.10.2018 |
Adresa: |
69201, 15311112, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Žižkova, 1153, 9 |
|
Ing TEREZA NEUŽILOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda společenství vlastníků |
03.10.2018 |
Adresa: |
69201, 15311112, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Žižkova, 1153, 9, Žižkova 1153/9, 69201 Mikulov |
|
Ing TEREZA SZABÓ
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
Předseda společenství vlastníků |
16.02.2015 |
Adresa: |
69201, 15311112, Mikulov, Mikulov, Žižkova, 1153, 9 |
|
Ing TEREZA SZABÓ
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
Předseda společenství vlastníků |
16.02.2015 |
Adresa: |
69201, 15311112, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Žižkova, 1153, 9, Žižkova 1153/9, 69201 Mikulov |
|
ADAM PRŮDEK
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
pověřený vlastník |
25.06.2013 |
Adresa: |
69201, 15311112, Mikulov, Mikulov, Žižkova, 1153, 9 |
|
ADAM PRŮDEK
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
pověřený vlastník |
25.06.2013 |
Adresa: |
69201, 15311112, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Žižkova, 1153, 9, Žižkova 1153/9, 69201 Mikulov |
|
Ing. Vladimír Cádrik
|
Neaktivní
od 25.06.2013
|
pověřený vlastník |
20.04.2011 |
Adresa: |
69201, Mikulov, Žižkova, 1054, 10 |
|
Ing. Vladimír Cádrik
|
Neaktivní
od 25.06.2013
|
pověřený vlastník |
20.04.2011 |
Adresa: |
Mikulov, Žižkova, 69201, 10, Žižkova 1054/10, 69201 Mikulov, Česká republika |
|
ing. Pavel Rous
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
předseda výboru |
04.07.2003 |
Adresa: |
Mikulov, ulice Žižkova, 1153/9 |
|
ing. Josef Korotvička
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
místopředseda |
04.07.2003 |
Adresa: |
Mikulov, ulice Žižkova, 1153/10 |
|
František Charvát
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
člen |
04.07.2003 |
Adresa: |
Mikulov, ulice Žižkova, 1153/9 |
|
ing. Pavel Rous
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
předseda výboru |
04.07.2003 |
Adresa: |
69201, 15311112, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Žižkova, 1153, 9, Žižkova 1153/9, 69201 Mikulov |
|
ing. Josef Korotvička
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
místopředseda |
04.07.2003 |
Adresa: |
69201, 15311121, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Žižkova, 1153, 10, Žižkova 1154/10, 69201 Mikulov |
|
František Charvát
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
člen |
04.07.2003 |
Adresa: |
69201, 15311112, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Žižkova, 1153, 9, Žižkova 1153/9, 69201 Mikulov |
|