Ing. ZDENĚK JAROLÍN
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.09.2020 |
Adresa: |
63500, 25487957, Brno-město, Brno, Bystrc, Opálkova, 1232, 19 |
|
MARCELA TOUSKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
09.09.2020 |
Adresa: |
63500, 25487949, Brno-město, Brno, Bystrc, Opálkova, 1232, 17 |
|
MILAN NAVRÁTIL
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.09.2020 |
Adresa: |
63500, 25487957, Brno-město, Brno, Bystrc, Opálkova, 1232, 19 |
|
Ing. ZDENĚK JAROLÍN
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.09.2020 |
Adresa: |
63500, 25487957, Brno-město, Brno, Bystrc, Opálkova, 1232, 19, Opálkova 1232/19, Bystrc, 63500 Brno |
|
MARCELA TOUSKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
09.09.2020 |
Adresa: |
63500, 25487949, Brno-město, Brno, Bystrc, Opálkova, 1232, 17, Opálkova 1232/17, Bystrc, 63500 Brno |
|
MILAN NAVRÁTIL
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.09.2020 |
Adresa: |
63500, 25487957, Brno-město, Brno, Bystrc, Opálkova, 1232, 19, Opálkova 1232/19, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. Zdeněk Jarolín
|
Neaktivní
od 09.09.2020
|
předseda výboru |
12.09.2015 |
Adresa: |
63500, 25487957, Brno, Bystrc, Opálkova, 1232, 19 |
|
MARCELA TOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2020
|
místopředseda výboru |
12.09.2015 |
Adresa: |
63500, 25487949, Brno, Bystrc, Opálkova, 1232, 17 |
|
Mgr. MILAN NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 09.09.2020
|
člen výboru |
12.09.2015 |
Adresa: |
63500, 25487957, Brno, Bystrc, Opálkova, 1232, 19 |
|
MARCELA TOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2020
|
místopředseda výboru |
12.09.2015 |
Adresa: |
63500, 25487949, Brno-město, Brno, Bystrc, Opálkova, 1232, 17, Opálkova 1232/17, Bystrc, 63500 Brno |
|
Mgr. MILAN NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 09.09.2020
|
člen výboru |
12.09.2015 |
Adresa: |
63500, 25487957, Brno-město, Brno, Bystrc, Opálkova, 1232, 19, Opálkova 1232/19, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. ZDENĚK JAROLÍN
|
Neaktivní
od 09.09.2020
|
předseda výboru |
12.09.2015 |
Adresa: |
63500, 25487957, Brno-město, Brno, Bystrc, Opálkova, 1232, 19, Opálkova 1232/19, Bystrc, 63500 Brno |
|
JAROSLAV PŘICHYSTAL
|
Neaktivní
od 12.09.2015
|
místopředseda |
15.08.2013 |
Adresa: |
63500, 25487957, Brno, Bystrc, Opálkova, 1232, 19 |
|
JAROSLAV PŘICHYSTAL
|
Neaktivní
od 12.09.2015
|
místopředseda |
15.08.2013 |
Adresa: |
63500, 25487957, Brno-město, Brno, Bystrc, Opálkova, 1232, 19, Opálkova 1232/19, Bystrc, 63500 Brno |
|
Bytové družstvo Opálkova, družstvo
26218232 |
Neaktivní
od 12.09.2015
|
předseda |
06.06.2006 |
Adresa: |
63500, 25487965, Brno, Opálkova, 21 |
|
Bytové družstvo Opálkova, družstvo
26218232 |
Neaktivní
od 12.09.2015
|
předseda |
06.06.2006 |
Adresa: |
63500, 25487965, Brno-město, Brno, Bystrc, Opálkova, 1232, 21, Opálkova 1232/21, Bystrc, 63500 Brno |
|
Bytové družstvo Opálkova, družstvo
26218232 |
Neaktivní
od 06.06.2006
|
předseda |
31.07.2003 |
Adresa: |
63500, 25487965, Brno, Opálkova, 21 |
|
Jaroslav Přichystal
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
místopředseda |
31.07.2003 |
Adresa: |
19295103, Brno, Klecandova, 5 |
|
MUDr. Eva Drápelová
|
Neaktivní
od 12.09.2015
|
člen |
31.07.2003 |
Adresa: |
63500, 25487957, Brno, Opálkova, 19 |
|
Bytové družstvo Opálkova, družstvo
26218232 |
Neaktivní
od 06.06.2006
|
předseda |
31.07.2003 |
Adresa: |
63500, 25487965, Brno-město, Brno, Bystrc, Opálkova, 1232, 21, Opálkova 1232/21, Bystrc, 63500 Brno |
|
JAROSLAV PŘICHYSTAL
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
místopředseda |
31.07.2003 |
Adresa: |
61300, 19295103, Brno-město, Brno, Černá Pole, Klecandova, 706, 5, Klecandova 706/5, Černá Pole, 61300 Brno |
|
MUDr. Eva Drápelová
|
Neaktivní
od 12.09.2015
|
člen |
31.07.2003 |
Adresa: |
63500, 25487957, Brno-město, Brno, Bystrc, Opálkova, 1232, 19, Opálkova 1232/19, Bystrc, 63500 Brno |
|