JIŘÍ HOŘAVA
|
Neaktivní
od 01.06.2019
|
jednatel |
12.11.2018 |
Adresa: |
68401, 13947150, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Malčevského, 988 |
|
JIŘÍ HOŘAVA
|
Neaktivní
od 01.06.2019
|
jednatel |
12.11.2018 |
Adresa: |
68401, 13947150, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Malčevského, 988, Malčevského 988, 68401 Slavkov u Brna |
|
ANTONÍN MATOCHA
|
Neaktivní
od 12.11.2018
|
Jednatel |
10.01.2016 |
Adresa: |
69301, 10194606, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Hradní, 218, 37 |
|
ANTONÍN MATOCHA
|
Neaktivní
od 12.11.2018
|
Jednatel |
10.01.2016 |
Adresa: |
69301, 10194606, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Hradní, 37, Hradní 218/37, 69301 Hustopeče |
|
MARCELA MATOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2018
|
jednatel |
17.02.2014 |
Adresa: |
69301, 10194606, Hustopeče, Hustopeče, Hradní, 218, 37 |
|
MARCELA MATOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2018
|
jednatel |
17.02.2014 |
Adresa: |
69301, 10194606, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Hradní, 37, Hradní 218/37, 69301 Hustopeče |
|
Antonín Matocha
|
Neaktivní
od 10.01.2016
|
Jednatel |
25.08.2003 |
Adresa: |
10194606, Hustopeče, Hradní, 218/37 |
|
ANTONÍN MATOCHA
|
Neaktivní
od 10.01.2016
|
Jednatel |
25.08.2003 |
Adresa: |
69301, 10194606, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Hradní, 37, Hradní 218/37, 69301 Hustopeče |
|