JAN GRUZA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.05.2017 |
Adresa: |
61300, 19294875, Brno-město, Brno, Černá Pole, Jugoslávská, 683, 128 |
|
JAN GRUZA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.05.2017 |
Adresa: |
61300, 19294875, Brno-město, Brno, Černá Pole, Jugoslávská, 683, 128, Jugoslávská 683/128, Černá Pole, 61300 Brno |
|
MARTIN ARTNER
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
Jednatel |
27.03.2015 |
Adresa: |
56169, 5616409, Králíky, Prostřední Lipka, 45 |
|
MARTIN ARTNER
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
Jednatel |
27.03.2015 |
Adresa: |
56169, 5616409, Ústí nad Orlicí, Králíky, Prostřední Lipka, 45, Prostřední Lipka 45, 56169 Králíky |
|
JAN GRUZA
|
Neaktivní
od 27.03.2015
|
jednatel |
14.03.2014 |
Adresa: |
61300, 19294875, Brno, Černá Pole, Jugoslávská, 683, 128 |
|
JAN GRUZA
|
Neaktivní
od 27.03.2015
|
jednatel |
14.03.2014 |
Adresa: |
61300, 19294875, Brno-město, Brno, Černá Pole, Jugoslávská, 683, 128, Jugoslávská 683/128, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Jan Gruza
|
Neaktivní
od 14.03.2014
|
jednatel |
19.02.2008 |
Adresa: |
61300, 19294875, Brno, Jugoslávská, 683/128 |
|
JAN GRUZA
|
Neaktivní
od 14.03.2014
|
jednatel |
19.02.2008 |
Adresa: |
61300, 19294875, Brno-město, Brno, Černá Pole, Jugoslávská, 683, 128, Jugoslávská 683/128, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Jan Gruza
|
Neaktivní
od 06.12.2006
|
jednatel |
26.08.2003 |
Adresa: |
61300, 19294875, Brno, Jugoslávská, 128 |
|
Radomír Cyprian
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
jednatel |
26.08.2003 |
Adresa: |
63600, 19627491, Brno, Krásného, 53 |
|
JAN GRUZA
|
Neaktivní
od 06.12.2006
|
jednatel |
26.08.2003 |
Adresa: |
61300, 19294875, Brno-město, Brno, Černá Pole, Jugoslávská, 683, 128, Jugoslávská 683/128, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Radomír Cyprian
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
jednatel |
26.08.2003 |
Adresa: |
63600, 19627491, Brno-město, Brno, Židenice, Krásného, 896, 53, Krásného 896/53, Židenice, 63600 Brno |
|