JUDr. Igor Veleba
|
Neaktivní
od 07.10.2022
|
předseda představenstva |
20.09.2013 |
Adresa: |
66448, 26300354, Moravany, Moravany, V Jámách, 458, 5 |
|
JUDr. Igor Veleba
|
Neaktivní
od 07.10.2022
|
předseda představenstva |
20.09.2013 |
Adresa: |
66448, 26300354, Brno-venkov, Moravany, Moravany, V Jámách, 458, 5, V Jámách 458/5, 66448 Moravany |
|
JUDr. Igor Veleba
|
Neaktivní
od 20.09.2013
|
předseda představenstva |
27.08.2010 |
Adresa: |
60200, Brno, Hybešova, 19 |
|
Vlastimil Havlík
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
člen představenstva |
27.08.2010 |
Adresa: |
62300, 19382251, Brno, Chopinova, 7 |
|
Kamila Janštová
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
člen představenstva |
27.08.2010 |
Adresa: |
66601, 13314238, Tišnov, Na Zahrádkách, 265 |
|
JUDr. Igor Veleba
|
Neaktivní
od 20.09.2013
|
předseda představenstva |
27.08.2010 |
Adresa: |
60200, 79255710, Brno-město, Brno, Pisárky, Lipová, 574, 26a, Lipová 574/26a, Pisárky, 60200 Brno |
|
Vlastimil Havlík
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
člen představenstva |
27.08.2010 |
Adresa: |
62300, 19382251, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Chopinova, 300, 7, Chopinova 300/7, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Kamila Janštová
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
člen představenstva |
27.08.2010 |
Adresa: |
66601, 13314238, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Na Zahrádkách, 265, Na Zahrádkách 265, 66601 Tišnov |
|
JUDr. Igor Veleba
|
Neaktivní
od 27.08.2010
|
předseda představenstva |
13.03.2006 |
Adresa: |
60200, Brno, Hybešova, 19 |
|
JUDr. Igor Veleba
|
Neaktivní
od 27.08.2010
|
předseda představenstva |
13.03.2006 |
Adresa: |
60200, 79255710, Brno-město, Brno, Pisárky, Lipová, 574, 26a, Lipová 574/26a, Pisárky, 60200 Brno |
|
JUDr. Igor Veleba
|
Neaktivní
od 13.03.2006
|
předseda představenstva |
19.09.2003 |
Adresa: |
63800, 19258518, Brno, Brechtova, 18 |
|
Mgr. Lea Velebová
|
Neaktivní
od 13.03.2006
|
člen představenstva |
19.09.2003 |
Adresa: |
60200, 19170165, Brno, Úvoz, 61 |
|
Mgr. Vladimír Veleba
|
Neaktivní
od 13.03.2006
|
člen představenstva |
19.09.2003 |
Adresa: |
59401, 25135511, Velké Meziříčí, Čermákova, 49 |
|
JUDr. Igor Veleba
|
Neaktivní
od 13.03.2006
|
předseda představenstva |
19.09.2003 |
Adresa: |
63800, 19258518, Brno-město, Brno, Lesná, Brechtova, 38, 18, Brechtova 38/18, Lesná, 63800 Brno |
|
Mgr. Lea Velebová
|
Neaktivní
od 13.03.2006
|
člen představenstva |
19.09.2003 |
Adresa: |
60200, 19170165, Brno-město, Brno, Veveří, Úvoz, 429, 61, Úvoz 429/61, Veveří, 60200 Brno |
|
Mgr. Vladimír Veleba
|
Neaktivní
od 13.03.2006
|
člen představenstva |
19.09.2003 |
Adresa: |
59401, 25135511, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Čermákova, 2009, 49, Čermákova 2009/49, 59401 Velké Meziříčí |
|