Sebastián Löbb
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
29.10.2009 |
Adresa: |
94901, 101, Nitra, Klokočina, Baničova, 524/16 |
|
Sebastián Löbb
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
29.10.2009 |
Adresa: |
524/16, Nitra, Klokočina, Baničova, 94901, Baničova 524/16, 94901 Nitra - Klokočina, Slovensko |
|
Miroslav Nádvorník
|
Neaktivní
od 29.10.2009
|
jednatel |
04.02.2009 |
Adresa: |
77900, 25321960, Olomouc, Horní Náměstí, 583 |
|
Miroslav Nádvorník
|
Neaktivní
od 29.10.2009
|
jednatel |
04.02.2009 |
Adresa: |
77900, 25321960, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 583, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc |
|
Martin Sobotka
|
Neaktivní
od 04.02.2009
|
jednatel |
28.06.2006 |
Adresa: |
53341, 7544847, Kasalice, 26 |
|
Martin Sobotka
|
Neaktivní
od 04.02.2009
|
jednatel |
28.06.2006 |
Adresa: |
53341, 7544847, Pardubice, Kasalice, Kasalice, 26, č.p. 26, 53341 Kasalice |
|
Jaroslav Kroupa
|
Neaktivní
od 04.02.2009
|
jednatel |
27.06.2006 |
Adresa: |
26751, 22817565, Zdice, Havlíčkova, 638 |
|
Jaroslav Kroupa
|
Neaktivní
od 04.02.2009
|
jednatel |
27.06.2006 |
Adresa: |
26751, 22817565, Beroun, Zdice, Zdice, Havlíčkova, 638, Havlíčkova 638, 26751 Zdice |
|
ing. Radovan Stržinek
|
Neaktivní
od 27.06.2006
|
jednatel |
09.12.2003 |
Adresa: |
61200, 19700091, Brno, Vodova, 107 |
|
Ing. RADOVAN STRŽINEK
|
Neaktivní
od 27.06.2006
|
jednatel |
09.12.2003 |
Adresa: |
61200, 19700091, Brno-město, Brno, Královo Pole, Vodova, 718, 107, Vodova 718/107, Královo Pole, 61200 Brno |
|