Mgr. Ing. Hana Továrková
|
Neaktivní
od 03.09.2014
|
jednatel |
21.08.2013 |
Adresa: |
63700, 25813340, Brno, Jundrov, Jasanová, 836, 3c |
|
Mgr. Ing. Hana Továrková
|
Neaktivní
od 03.09.2014
|
jednatel |
21.08.2013 |
Adresa: |
63700, 25813340, Brno-město, Brno, Jundrov, Jasanová, 836, 3c, Jasanová 836/3c, Jundrov, 63700 Brno |
|
Mgr. Ing. Antonín Továrek
|
Neaktivní
od 03.09.2014
|
jednatel |
05.06.2012 |
Adresa: |
63700, 25813340, Brno, Jundrov, Jasanová, 3c |
|
Mgr. Ing. ANTONÍN TOVÁREK
|
Neaktivní
od 03.09.2014
|
jednatel |
05.06.2012 |
Adresa: |
63700, 25813340, Brno-město, Brno, Jundrov, Jasanová, 836, 3c, Jasanová 836/3c, Jundrov, 63700 Brno |
|
Pavla Heribanová
|
Neaktivní
od 05.06.2012
|
jednatel |
23.02.2012 |
Adresa: |
53803, 7182236, Heřmanův Městec, náměstí Míru, 4 |
|
Pavla Heribanová
|
Neaktivní
od 05.06.2012
|
jednatel |
23.02.2012 |
Adresa: |
53803, 7182236, Chrudim, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, náměstí Míru, 4, náměstí Míru 4, 53803 Heřmanův Městec |
|
Mgr. Ing. Hana Továrková
|
Neaktivní
od 21.08.2013
|
jednatel |
12.05.2006 |
Adresa: |
63700, 4, Brno, Jasanová, 3c |
|
Mgr. Ing. Hana Továrková
|
Neaktivní
od 21.08.2013
|
jednatel |
12.05.2006 |
Adresa: |
63700, 25813340, Brno-město, Brno, Jundrov, Jasanová, 836, 3c, Jasanová 836/3c, Jundrov, 63700 Brno |
|
Ing. Hana Továrková
|
Neaktivní
od 12.05.2006
|
jednatel |
25.11.2003 |
Adresa: |
62300, 4, Brno, Voříškova, 586/10 |
|
Ing. Hana Továrková
|
Neaktivní
od 12.05.2006
|
jednatel |
25.11.2003 |
Adresa: |
586/10, Brno, Voříškova, 62300, Voříškova 586/10, 62300 Brno, Česká republika |
|