JAROSLAV URBAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.11.2015 |
Adresa: |
76831, 13843419, Zlobice, Zlobice, 136 |
|
JAROSLAV URBAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.11.2015 |
Adresa: |
76831, 13843419, Kroměříž, Zlobice, Zlobice, 136, č.p. 136, 76831 Zlobice |
|
JUDr. JOSEF URBAN
|
Aktivní
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
76831, 13843419, Zlobice, Zlobice, 136 |
|
JUDr. JOSEF URBAN
|
Aktivní
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
76831, 13843419, Kroměříž, Zlobice, Zlobice, 136, č.p. 136, 76831 Zlobice |
|
JAROSLAV URBAN
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
Jednatel |
15.08.2014 |
Adresa: |
76831, 13843419, Zlobice, Zlobice, 136 |
|
JAROSLAV URBAN
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
Jednatel |
15.08.2014 |
Adresa: |
76831, 13843419, Kroměříž, Zlobice, Zlobice, 136, č.p. 136, 76831 Zlobice |
|
JUDr. Josef Urban
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
02.03.2009 |
Adresa: |
76831, 13843419, Zlobice, 136 |
|
JUDr. JOSEF URBAN
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
02.03.2009 |
Adresa: |
76831, 13843419, Kroměříž, Zlobice, Zlobice, 136, č.p. 136, 76831 Zlobice |
|
Kristýna Urbanová
|
Neaktivní
od 02.03.2009
|
Jednatel |
28.08.2004 |
Adresa: |
13843249, Zlobice, čp. 119 |
|
KRISTÝNA URBANOVÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2009
|
Jednatel |
28.08.2004 |
Adresa: |
76831, 13843249, Kroměříž, Zlobice, Zlobice, 119, č.p. 119, 76831 Zlobice |
|
Martin Lang
|
Neaktivní
od 28.08.2004
|
Jednatel |
15.12.2003 |
Adresa: |
16239806, Bílá Lhota, Červená Lhota, čp. 85 |
|
Jaroslav Urban
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
Jednatel |
15.12.2003 |
Adresa: |
13843419, Zlobice, čp. 136 |
|
Martin Lang
|
Neaktivní
od 28.08.2004
|
Jednatel |
15.12.2003 |
Adresa: |
78321, 16239806, Olomouc, Bílá Lhota, Červená Lhota, 85, Červená Lhota 85, 78321 Bílá Lhota |
|
JAROSLAV URBAN
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
Jednatel |
15.12.2003 |
Adresa: |
76831, 13843419, Kroměříž, Zlobice, Zlobice, 136, č.p. 136, 76831 Zlobice |
|