Informace o společnosti
Datum aktualizace:
26.08.2024
Název: | Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. |
ICO: | 26913216 |
Registrovaná adresa: | 68601, 26764326, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Jarošov, Pivovarská, 514, Pivovarská 514, Jarošov, 68601 Uherské Hradiště |
Začleněno na: | 08.12.2003 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. RUDOLF DANIEL | Aktivní | člen dozorčí rady | 23.08.2024 |
|
|||
IVAN LÁSKA | Aktivní | člen dozorčí rady | 17.10.2023 |
|
|||
Ing. STANISLAV BLAHA | Aktivní | předseda dozorčí rady | 26.02.2021 |
|
|||
RADEK VŠETEČKA | Aktivní | člen dozorčí rady | 26.02.2021 |
|
|||
Ing. RUDOLF DANIEL | Aktivní | člen dozorčí rady | 26.02.2021 |
|
|||
Ing. STANISLAV BLAHA | Aktivní | předseda dozorčí rady | 26.02.2021 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. MICHAL HANAČÍK | Aktivní | Jednatel | 22.08.2018 |
|
|||
Ing. MICHAL HANAČÍK | Aktivní | Jednatel | 22.08.2018 |
|
|||
Ing. ROSTISLAV BUCHTÍK | Neaktivní od 22.08.2018 | jednatel | 04.05.2017 |
|
|||
Ing. ROSTISLAV BUCHTÍK | Neaktivní od 22.08.2018 | jednatel | 04.05.2017 |
|
|||
Ing. Břetislav Zapletal | Neaktivní od 14.06.2007 | jednatel | 08.12.2003 |
|
|||
Ing. Rostislav Buchtík | Neaktivní od 04.05.2017 | jednatel | 08.12.2003 |
|
|||
Ing. Břetislav Zapletal | Neaktivní od 14.06.2007 | jednatel | 08.12.2003 |
|
|||
Ing. ROSTISLAV BUCHTÍK | Neaktivní od 04.05.2017 | jednatel | 08.12.2003 |
|
Registrační číslo Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. je 26913216.
Registrační adresa Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. je 68601, 26764326, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Jarošov, Pivovarská, 514, Pivovarská 514, Jarošov, 68601 Uherské Hradiště.
Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. byla založena 08.12.2003.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. RUDOLF DANIEL, IVAN LÁSKA, Ing. STANISLAV BLAHA, RADEK VŠETEČKA, Ing. RUDOLF DANIEL, Ing. STANISLAV BLAHA.