STANLEY VACHUTA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
76001, 4230116, Zlín, Zlín, náměstí Práce, 2512 |
|
STANLEY VACHUTA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
76001, 4230116, Zlín, Zlín, Zlín, náměstí Práce, 2512, náměstí Práce 2512, 76001 Zlín |
|
JUDr. PETR ROZSYPAL
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
76001, 26102277, Zlín, Zlín, Zlín, Fügnerovo nábřeží, 5476 |
|
JUDr. PETR ROZSYPAL
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
76001, 26102277, Zlín, Zlín, Zlín, Fügnerovo nábřeží, 5476, Fügnerovo nábřeží 5476, 76001 Zlín |
|
JINDŘICH VIČÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.11.2013 |
Adresa: |
76001, 4230116, Zlín, Zlín, náměstí Práce, 2512 |
|
JINDŘICH VIČÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.11.2013 |
Adresa: |
76001, 4230116, Zlín, Zlín, Zlín, náměstí Práce, 2512, náměstí Práce 2512, 76001 Zlín |
|
Jindřich Vičík
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
jednatel |
07.06.2008 |
Adresa: |
76319, 3997162, Zlín, Kašava, 165 |
|
Jindřich Vičík
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
jednatel |
07.06.2008 |
Adresa: |
76319, 3997162, Zlín, Kašava, Kašava, 165, č.p. 165, 76319 Kašava |
|
Jindřich Henry Vičík
|
Neaktivní
od 07.06.2008
|
jednatel |
10.12.2003 |
Adresa: |
76270, 4230116, Zlín, nám.Práce, 2512 |
|
JUDr. Petr Rozsypal
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
10.12.2003 |
Adresa: |
76001, 4248945, Zlín, U Trojáku, 4597 |
|
Stanley Vachuta
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
10.12.2003 |
Adresa: |
76001, 4230116, Zlín, nám.Práce, 2512 |
|
Jindřich Henry Vičík
|
Neaktivní
od 07.06.2008
|
jednatel |
10.12.2003 |
Adresa: |
76001, 4230116, Zlín, Zlín, Zlín, náměstí Práce, 2512, náměstí Práce 2512, 76001 Zlín |
|
JUDr. Petr Rozsypal
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
10.12.2003 |
Adresa: |
76005, 4248945, Zlín, Zlín, Zlín, U Trojáku, 4597, U Trojáku 4597, 76005 Zlín |
|
STANLEY VACHUTA
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
10.12.2003 |
Adresa: |
76001, 4230116, Zlín, Zlín, Zlín, náměstí Práce, 2512, náměstí Práce 2512, 76001 Zlín |
|