Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | Gotberg, a.s. |
ICO: | 26914913 |
Registrovaná adresa: | 69127, 27776735, Břeclav, Popice, Popice, U Sadu, 394, U Sadu 394, 69127 Popice |
Začleněno na: | 18.12.2003 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. PETR PEŠEK | Aktivní | člen dozorčí rady | 23.06.2020 |
|
|||
STANISLAV MÁLEK | Aktivní | člen dozorčí rady | 23.06.2020 |
|
|||
Ing. PETR PEŠEK | Aktivní | člen dozorčí rady | 23.06.2020 |
|
|||
STANISLAV MÁLEK | Aktivní | člen dozorčí rady | 23.06.2020 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Pavel Ťahan | Neaktivní od 05.02.2007 | jednatel | 07.08.2006 |
|
|||
Pavel Ťahan | Neaktivní od 05.02.2007 | jednatel | 07.08.2006 |
|
|||
Pavel Ťahan | Neaktivní od 07.08.2006 | jednatel | 18.12.2003 |
|
|||
Miloš Černohorský | Neaktivní od 05.02.2007 | jednatel | 18.12.2003 |
|
|||
Pavel Ťahan | Neaktivní od 07.08.2006 | jednatel | 18.12.2003 |
|
|||
Miloš Černohorský | Neaktivní od 05.02.2007 | jednatel | 18.12.2003 |
|
Registrační číslo Gotberg, a.s. je 26914913.
Registrační adresa Gotberg, a.s. je 69127, 27776735, Břeclav, Popice, Popice, U Sadu, 394, U Sadu 394, 69127 Popice.
Gotberg, a.s. byla založena 18.12.2003.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. PETR PEŠEK, STANISLAV MÁLEK, Ing. PETR PEŠEK, STANISLAV MÁLEK.