JOSEF ŠVARC
|
Aktivní
|
člen |
17.01.2023 |
Adresa: |
67156, 10864091, Znojmo, Pavlice, Pavlice, 106 |
|
JOSEF ŠVARC
|
Aktivní
|
člen |
17.01.2023 |
Adresa: |
67156, 10864091, Znojmo, Pavlice, Pavlice, 106, č.p. 106, 67156 Pavlice |
|
Mgr. DUŠAN PAVLICA
|
Aktivní
|
předseda |
28.01.2016 |
Adresa: |
66902, 10994696, Znojmo, Znojmo, Vančurova, 1409, 6 |
|
MILAN KRÁL
|
Aktivní
|
místopředseda |
28.01.2016 |
Adresa: |
66902, 10994696, Znojmo, Znojmo, Vančurova, 1409, 6 |
|
Mgr. DUŠAN PAVLICA
|
Aktivní
|
předseda |
28.01.2016 |
Adresa: |
66902, 10994696, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Vančurova, 1409, 6, Vančurova 1409/6, 66902 Znojmo |
|
MILAN KRÁL
|
Aktivní
|
místopředseda |
28.01.2016 |
Adresa: |
66902, 10994696, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Vančurova, 1409, 6, Vančurova 1409/6, 66902 Znojmo |
|
JOSEF ŠVARC
|
Neaktivní
od 17.01.2023
|
člen |
28.01.2016 |
Adresa: |
66902, 10994696, Znojmo, Znojmo, Vančurova, 1409, 6 |
|
JOSEF ŠVARC
|
Neaktivní
od 17.01.2023
|
člen |
28.01.2016 |
Adresa: |
66902, 10994696, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Vančurova, 1409, 6, Vančurova 1409/6, 66902 Znojmo |
|
MUDr. Zdeněk Půček
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
předseda |
29.12.2007 |
Adresa: |
66902, 10994696, Znojmo, Vančurova, 1409/6 |
|
MUDr. Karel Durda
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
místopředseda |
29.12.2007 |
Adresa: |
66902, 10994696, Znojmo, Vančurova, 1409/6 |
|
Milan Král
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
člen |
29.12.2007 |
Adresa: |
66902, 10994696, Znojmo, Vančurova, 1409/6 |
|
MUDr. Zdeněk Půček
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
předseda |
29.12.2007 |
Adresa: |
66902, 10994696, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Vančurova, 1409, 6, Vančurova 1409/6, 66902 Znojmo |
|
MUDr. Karel Durda
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
místopředseda |
29.12.2007 |
Adresa: |
66902, 10994696, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Vančurova, 1409, 6, Vančurova 1409/6, 66902 Znojmo |
|
MILAN KRÁL
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
člen |
29.12.2007 |
Adresa: |
66902, 10994696, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Vančurova, 1409, 6, Vančurova 1409/6, 66902 Znojmo |
|
MUDr. Eduard Vykypěl
|
Neaktivní
od 29.12.2007
|
předseda |
20.02.2004 |
Adresa: |
10994696, Znojmo, Vančurova, 1409/6 |
|
MUDr. Karel Durda
|
Neaktivní
od 29.12.2007
|
místopředseda |
20.02.2004 |
Adresa: |
10994696, Znojmo, Vančurova, 1409/6 |
|
Milan Král
|
Neaktivní
od 29.12.2007
|
člen |
20.02.2004 |
Adresa: |
10994696, Znojmo, Vančurova, 1409/6 |
|
MUDr. Eduard Vykypěl
|
Neaktivní
od 29.12.2007
|
předseda |
20.02.2004 |
Adresa: |
66902, 10994696, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Vančurova, 1409, 6, Vančurova 1409/6, 66902 Znojmo |
|
MUDr. Karel Durda
|
Neaktivní
od 29.12.2007
|
místopředseda |
20.02.2004 |
Adresa: |
66902, 10994696, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Vančurova, 1409, 6, Vančurova 1409/6, 66902 Znojmo |
|
MILAN KRÁL
|
Neaktivní
od 29.12.2007
|
člen |
20.02.2004 |
Adresa: |
66902, 10994696, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Vančurova, 1409, 6, Vančurova 1409/6, 66902 Znojmo |
|