MILAN BARTOŠÍK
|
Neaktivní
od 28.01.2022
|
člen představenstva |
05.07.2017 |
Adresa: |
69101, 10022007, Břeclav, Moravský Žižkov, Moravský Žižkov, U Bytovek, 397 |
|
MILAN BARTOŠÍK
|
Neaktivní
od 28.01.2022
|
člen představenstva |
05.07.2017 |
Adresa: |
69101, 10022007, Břeclav, Moravský Žižkov, Moravský Žižkov, U Bytovek, 397, U Bytovek 397, 69101 Moravský Žižkov |
|
RUDOLF BARTOŠÍK
|
Neaktivní
od 28.01.2022
|
člen představenstva |
26.08.2015 |
Adresa: |
69101, 10022007, Břeclav, Moravský Žižkov, Moravský Žižkov, U Bytovek, 397 |
|
RUDOLF BARTOŠÍK
|
Neaktivní
od 28.01.2022
|
člen představenstva |
26.08.2015 |
Adresa: |
69101, 10022007, Břeclav, Moravský Žižkov, Moravský Žižkov, U Bytovek, 397, U Bytovek 397, 69101 Moravský Žižkov |
|
Jan Bartošík
|
Neaktivní
od 28.01.2022
|
předseda představenstva |
11.09.2006 |
Adresa: |
10022007, Moravský Žižkov, 397 |
|
Jan Bartošík
|
Neaktivní
od 28.01.2022
|
předseda představenstva |
11.09.2006 |
Adresa: |
69101, 10022007, Břeclav, Moravský Žižkov, Moravský Žižkov, U Bytovek, 397, U Bytovek 397, 69101 Moravský Žižkov |
|
Jan Bartošík
|
Neaktivní
od 11.09.2006
|
člen představenstva |
31.05.2006 |
Adresa: |
10022007, Moravský Žižkov, 397 |
|
Rudolf Bartošík
|
Neaktivní
od 26.08.2015
|
člen představenstva |
31.05.2006 |
Adresa: |
10022007, Moravský Žižkov, 397 |
|
Jan Bartošík
|
Neaktivní
od 11.09.2006
|
člen představenstva |
31.05.2006 |
Adresa: |
69101, 10022007, Břeclav, Moravský Žižkov, Moravský Žižkov, U Bytovek, 397, U Bytovek 397, 69101 Moravský Žižkov |
|
RUDOLF BARTOŠÍK
|
Neaktivní
od 26.08.2015
|
člen představenstva |
31.05.2006 |
Adresa: |
69101, 10022007, Břeclav, Moravský Žižkov, Moravský Žižkov, U Bytovek, 397, U Bytovek 397, 69101 Moravský Žižkov |
|
Rudolf Bartošík
|
Neaktivní
od 31.05.2006
|
předseda představenstva |
12.02.2004 |
Adresa: |
10022007, Moravský Žižkov, 397 |
|
Ludmila Bartošíková
|
Neaktivní
od 31.05.2006
|
člen představenstva |
12.02.2004 |
Adresa: |
10022007, Moravský Žižkov, 397 |
|
Milan Bartošík
|
Neaktivní
od 05.07.2017
|
člen představenstva |
12.02.2004 |
Adresa: |
10022007, Moravský Žižkov, 397 |
|
RUDOLF BARTOŠÍK
|
Neaktivní
od 31.05.2006
|
předseda představenstva |
12.02.2004 |
Adresa: |
69101, 10022007, Břeclav, Moravský Žižkov, Moravský Žižkov, U Bytovek, 397, U Bytovek 397, 69101 Moravský Žižkov |
|
Ludmila Bartošíková
|
Neaktivní
od 31.05.2006
|
člen představenstva |
12.02.2004 |
Adresa: |
69101, 10022007, Břeclav, Moravský Žižkov, Moravský Žižkov, U Bytovek, 397, U Bytovek 397, 69101 Moravský Žižkov |
|
MILAN BARTOŠÍK
|
Neaktivní
od 05.07.2017
|
člen představenstva |
12.02.2004 |
Adresa: |
69101, 10022007, Břeclav, Moravský Žižkov, Moravský Žižkov, U Bytovek, 397, U Bytovek 397, 69101 Moravský Žižkov |
|