TOMÁŠ FOJTL
|
Aktivní
|
jednatel |
25.03.2022 |
Adresa: |
69125, 80604366, Brno-venkov, Vranovice, Vranovice, U Hlinku, 732 |
|
TOMÁŠ FOJTL
|
Aktivní
|
jednatel |
25.03.2022 |
Adresa: |
69125, 80604366, Brno-venkov, Vranovice, Vranovice, U Hlinku, 732, U Hlinku 732, 69125 Vranovice |
|
ANTONÍN ŘÍKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 25.03.2022
|
Jednatel |
07.11.2016 |
Adresa: |
66461, 23968931, Brno-venkov, Opatovice, Opatovice, Brněnská, 218 |
|
ANTONÍN ŘÍKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 25.03.2022
|
Jednatel |
07.11.2016 |
Adresa: |
66461, 23968931, Brno-venkov, Opatovice, Opatovice, Brněnská, 218, Brněnská 218, 66461 Opatovice |
|
RADOSLAV FOJTL
|
Neaktivní
od 25.03.2022
|
Jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
66401, 27245306, Kanice, Kanice, 262 |
|
RADOSLAV FOJTL
|
Neaktivní
od 25.03.2022
|
Jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
66401, 27245306, Brno-venkov, Kanice, Kanice, 262, č.p. 262, 66401 Kanice |
|
Radoslav Fojtl
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
Jednatel |
18.02.2004 |
Adresa: |
62800, 19433395, Brno, Jírova, 1 |
|
Antonín Říkovský
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
Jednatel |
18.02.2004 |
Adresa: |
66461, 23968931, Opatovice, Brněnská, 218 |
|
Radoslav Fojtl
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
Jednatel |
18.02.2004 |
Adresa: |
62800, 19433395, Brno-město, Brno, Líšeň, Jírova, 2191, 1, Jírova 2191/1, Líšeň, 62800 Brno |
|
ANTONÍN ŘÍKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
Jednatel |
18.02.2004 |
Adresa: |
66461, 23968931, Brno-venkov, Opatovice, Opatovice, Brněnská, 218, Brněnská 218, 66461 Opatovice |
|