Bc. TOMÁŠ LEVÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.03.2023 |
Adresa: |
62100, 25640631, Brno-město, Brno, Ořešín, Odlehlá, 178, 23, Odlehlá 178/23, Ořešín, 62100 Brno |
|
PETR LEVÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.10.2016 |
Adresa: |
62100, 25640631, Brno-město, Brno, Ořešín, Odlehlá, 178, 23 |
|
PETR LEVÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.10.2016 |
Adresa: |
62100, 25640631, Brno-město, Brno, Ořešín, Odlehlá, 178, 23, Odlehlá 178/23, Ořešín, 62100 Brno |
|
PETR LEVÍČEK
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
jednatel |
09.10.2013 |
Adresa: |
62100, 25640631, Brno, Ořešín, Odlehlá, 178, 23 |
|
PETR LEVÍČEK
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
jednatel |
09.10.2013 |
Adresa: |
62100, 25640631, Brno-město, Brno, Ořešín, Odlehlá, 178, 23, Odlehlá 178/23, Ořešín, 62100 Brno |
|
Petr Levíček
|
Neaktivní
od 09.10.2013
|
jednatel |
22.01.2007 |
Adresa: |
62100, 25640631, Brno, Odlehlá, 178/23 |
|
PETR LEVÍČEK
|
Neaktivní
od 09.10.2013
|
jednatel |
22.01.2007 |
Adresa: |
62100, 25640631, Brno-město, Brno, Ořešín, Odlehlá, 178, 23, Odlehlá 178/23, Ořešín, 62100 Brno |
|
Pavel Horký
|
Neaktivní
od 22.01.2007
|
jednatel |
23.02.2004 |
Adresa: |
19075561, Brno, Blanenská, 203/33 |
|
PAVEL HORKÝ
|
Neaktivní
od 22.01.2007
|
jednatel |
23.02.2004 |
Adresa: |
62100, 19075561, Brno-město, Brno, Jehnice, Blanenská, 203, 33, Blanenská 203/33, Jehnice, 62100 Brno |
|