MYKHAILO SLYVKA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.04.2024 |
|
MYKHAYLO SLYVKA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.12.2012 |
Adresa: |
75002, 11236825, Přerov, Přerov I-Město, Dluhonská, 2942, 102 |
|
MYKHAILO SLYVKA
|
Neaktivní
od 04.04.2024
|
jednatel |
18.09.2023 |
Adresa: |
76502, 4142411, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Školní, 906, Školní 906, 76502 Otrokovice |
|
MYKHAYLO SLYVKA
|
Neaktivní
od 18.09.2023
|
jednatel |
04.12.2012 |
Adresa: |
75002, 11236825, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Dluhonská, 2942, 102, Dluhonská 2942/102, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Mgr. Stanislav Doležal
|
Neaktivní
od 04.12.2012
|
jednatel |
17.10.2005 |
Adresa: |
77200, Olomouc, Olomouc, Polívkova, 7/B |
|
Mgr. Stanislav Doležal
|
Neaktivní
od 04.12.2012
|
jednatel |
17.10.2005 |
Adresa: |
7/B, Olomouc, Olomouc, Polívkova, 77200, Polívkova 7/B, 77200 Olomouc, Česká republika |
|
Jiří Cetkovský
|
Neaktivní
od 17.10.2005
|
jednatel |
17.02.2005 |
Adresa: |
79601, 24839779, Prostějov, Šárka, 3285/20 |
|
Jiří Cetkovský
|
Neaktivní
od 17.10.2005
|
jednatel |
17.02.2005 |
Adresa: |
79601, 24839779, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Šárka, 3285, 20, Šárka 3285/20, 79601 Prostějov |
|
Ing. Svatoslav Ondrýsek
|
Neaktivní
od 17.02.2005
|
jednatel |
25.02.2004 |
Adresa: |
75002, 11231424, Přerov, Blahoslavova, 1869/11 |
|
Ing. SVATOSLAV ONDRÝSEK
|
Neaktivní
od 17.02.2005
|
jednatel |
25.02.2004 |
Adresa: |
75002, 11231424, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova, 1869, 11, Blahoslavova 1869/11, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|