JITKA OTEVŘELOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.05.2021 |
Adresa: |
73911, 20496486, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 17 |
|
JITKA OTEVŘELOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.05.2021 |
Adresa: |
73911, 20496486, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 17, Nová Ves 17, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
JITKA OTEVŘELOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2021
|
jednatel |
28.01.2019 |
Adresa: |
70300, 3328694, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Kovářská, 540, 1 |
|
JITKA OTEVŘELOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2021
|
jednatel |
28.01.2019 |
Adresa: |
70300, 3328694, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Kovářská, 540, 1, Kovářská 540/1, Vítkovice, 70300 Ostrava |
|
KATEŘINA VALOVÁ
|
Neaktivní
od 28.01.2019
|
Jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
71000, 3217019, Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická, 1636, 200a |
|
PETR VALOVÝ
|
Neaktivní
od 28.01.2019
|
Jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
71000, 3217019, Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická, 1636, 200a |
|
PETR VALOVÝ
|
Neaktivní
od 28.01.2019
|
Jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
71000, 3217019, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická, 1636, 200a, Michálkovická 1636/200a, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
KATEŘINA VALOVÁ
|
Neaktivní
od 28.01.2019
|
Jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
71000, 3217019, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická, 1636, 200a, Michálkovická 1636/200a, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
KATEŘINA VALOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
25.10.2011 |
Adresa: |
71000, 3217019, Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická, 1636, 200a |
|
PETR VALOVÝ
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
25.10.2011 |
Adresa: |
71000, 3217019, Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická, 1636, 200a |
|
KATEŘINA VALOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
25.10.2011 |
Adresa: |
71000, 3217019, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická, 1636, 200a, Michálkovická 1636/200a, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
PETR VALOVÝ
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
25.10.2011 |
Adresa: |
71000, 3217019, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická, 1636, 200a, Michálkovická 1636/200a, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Kateřina Vavrušáková
|
Neaktivní
od 25.10.2011
|
jednatel |
23.04.2010 |
Adresa: |
70030, 3238351, Ostrava, Dubina, Františka Formana, 15 |
|
Kateřina Vavrušáková
|
Neaktivní
od 25.10.2011
|
jednatel |
23.04.2010 |
Adresa: |
70030, 3238351, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Františka Formana, 229, 15, Františka Formana 229/15, Dubina, 70030 Ostrava |
|
Ing. Mohammed Jobran
|
Neaktivní
od 22.09.2005
|
jednatel |
13.04.2005 |
Adresa: |
63200, 19432071, Brno, Horníkova, 2 |
|
Jana Vavrušáková
|
Neaktivní
od 23.04.2010
|
jednatel |
13.04.2005 |
Adresa: |
66471, 13280023, Veverská Bítýška, Pod Horkou, 665 |
|
Ing. Mohammed Jobran
|
Neaktivní
od 22.09.2005
|
jednatel |
13.04.2005 |
Adresa: |
62800, 19432071, Brno-město, Brno, Líšeň, Horníkova, 2059, 2, Horníkova 2059/2, Líšeň, 62800 Brno |
|
JANA VAVRUŠÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.04.2010
|
jednatel |
13.04.2005 |
Adresa: |
66471, 13280023, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Pod horkou, 665, Pod horkou 665, 66471 Veverská Bítýška |
|
MUDr. Hana Harthová
|
Neaktivní
od 26.11.2004
|
jednatel |
25.02.2004 |
Adresa: |
66448, 24125881, Moravany, Žitná, 56 |
|
Jana Vavrušáková
|
Neaktivní
od 13.04.2005
|
jednatel |
25.02.2004 |
Adresa: |
66417, 13280023, Veverská Bítýška, Pod Horkou, 665 |
|
MUDr. Hana Harthová
|
Neaktivní
od 26.11.2004
|
jednatel |
25.02.2004 |
Adresa: |
66448, 24125881, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Žitná, 329, 56, Žitná 329/56, 66448 Moravany |
|
JANA VAVRUŠÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.04.2005
|
jednatel |
25.02.2004 |
Adresa: |
66471, 13280023, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Pod horkou, 665, Pod horkou 665, 66471 Veverská Bítýška |
|