MIROSLAV HOLÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.04.2019 |
Adresa: |
66412, 24696811, Brno-venkov, Oslavany, Oslavany, Hlavní, 15, 74 |
|
MIROSLAV RAK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.04.2019 |
Adresa: |
68321, 489824, Vyškov, Pustiměř, Pustiměř, 186 |
|
MIROSLAV HOLÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.04.2019 |
Adresa: |
66412, 24696811, Brno-venkov, Oslavany, Oslavany, Hlavní, 15, 74, Hlavní 15/74, 66412 Oslavany |
|
MIROSLAV RAK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.04.2019 |
Adresa: |
68321, 489824, Vyškov, Pustiměř, Pustiměř, 186, č.p. 186, 68321 Pustiměř |
|
Ing. PAVEL MÁLEK
|
Neaktivní
od 05.04.2019
|
jednatel |
05.09.2014 |
Adresa: |
66406, 13284525, Viničné Šumice, Viničné Šumice, 63 |
|
Ing. Pavel Málek
|
Neaktivní
od 05.04.2019
|
jednatel |
05.09.2014 |
Adresa: |
66406, 13284525, Brno-venkov, Viničné Šumice, Viničné Šumice, 63, č.p. 63, 66406 Viničné Šumice |
|
Ing. Pavel Málek
|
Neaktivní
od 05.09.2014
|
jednatel |
02.04.2007 |
Adresa: |
66406, Viničné Šumice, 63 |
|
Ing. Pavel Málek
|
Neaktivní
od 05.09.2014
|
jednatel |
02.04.2007 |
Adresa: |
66406, 13284525, Brno-venkov, Viničné Šumice, Viničné Šumice, 63, č.p. 63, 66406 Viničné Šumice |
|
Jitka Málková
|
Neaktivní
od 02.04.2007
|
jednatel |
17.03.2004 |
Adresa: |
66406, Viničné Šumice, 63 |
|
Jitka Málková
|
Neaktivní
od 02.04.2007
|
jednatel |
17.03.2004 |
Adresa: |
66406, 13284525, Brno-venkov, Viničné Šumice, Viničné Šumice, 63, č.p. 63, 66406 Viničné Šumice |
|