SYLVA HENSLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2022 |
Adresa: |
68001, 15278417, Blansko, Boskovice, Boskovice, Gagarinova, 1997, 69 |
|
SYLVA HENSLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2022 |
Adresa: |
68001, 15278417, Blansko, Boskovice, Boskovice, Gagarinova, 1997, 69, Gagarinova 1997/69, 68001 Boskovice |
|
PETR HENSL
|
Aktivní
|
jednatel |
23.09.2016 |
Adresa: |
67961, 2029316, Blansko, Letovice, Letovice, Bezručova, 640, 6 |
|
PETR HENSL
|
Aktivní
|
jednatel |
23.09.2016 |
Adresa: |
67961, 2029316, Blansko, Letovice, Letovice, Bezručova, 640, 6, Bezručova 640/6, 67961 Letovice |
|
SYLVA HENSLOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2022
|
jednatel |
07.08.2021 |
Adresa: |
68001, 27841430, Blansko, Boskovice, Boskovice, Ludvíka Vojtěcha, 2386, 1 |
|
SYLVA HENSLOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2022
|
jednatel |
07.08.2021 |
Adresa: |
68001, 27841430, Blansko, Boskovice, Boskovice, Ludvíka Vojtěcha, 2386, 1, Ludvíka Vojtěcha 2386/1, 68001 Boskovice |
|
SYLVA HENSLOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2021
|
jednatel |
25.09.2020 |
Adresa: |
68001, 41666020, Blansko, Boskovice, Boskovice, Na Chmelnici, 2472, 17 |
|
SYLVA HENSLOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2021
|
jednatel |
25.09.2020 |
Adresa: |
68001, 41666020, Blansko, Boskovice, Boskovice, Na Chmelnici, 2472, 17, Na Chmelnici 2472/17, 68001 Boskovice |
|
SYLVA LÁVIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2020
|
jednatel |
23.09.2016 |
Adresa: |
68001, 41666020, Blansko, Boskovice, Boskovice, Na Chmelnici, 2472, 17 |
|
SYLVA LÁVIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2020
|
jednatel |
23.09.2016 |
Adresa: |
68001, 41666020, Blansko, Boskovice, Boskovice, Na Chmelnici, 2472, 17, Na Chmelnici 2472/17, 68001 Boskovice |
|
Petr Hensl
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
jednatel |
29.06.2011 |
Adresa: |
67961, 2029316, Letovice, Bezručova, 640, 6 |
|
Sylva Henslová
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
jednatel |
29.06.2011 |
Adresa: |
60200, 19171901, Brno, Veveří, Bayerova, 575, 5 |
|
PETR HENSL
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
jednatel |
29.06.2011 |
Adresa: |
67961, 2029316, Blansko, Letovice, Letovice, Bezručova, 640, 6, Bezručova 640/6, 67961 Letovice |
|
Sylva Henslová
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
jednatel |
29.06.2011 |
Adresa: |
60200, 19171901, Brno-město, Brno, Veveří, Bayerova, 575, 5, Bayerova 575/5, Veveří, 60200 Brno |
|
František Hensl
|
Neaktivní
od 29.06.2011
|
jednatel |
14.04.2004 |
Adresa: |
67961, 2032643, Letovice, Střední, 2 |
|
František Hensl
|
Neaktivní
od 29.06.2011
|
jednatel |
14.04.2004 |
Adresa: |
67961, 2032643, Blansko, Letovice, Letovice, Střední, 930, 2, Střední 930/2, 67961 Letovice |
|