Ing. ILJA NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 01.01.2022
|
jednatel |
30.10.2019 |
Adresa: |
25242, 26552086, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Rorýsová, 150 |
|
Ing. Ilja Němeček
|
Neaktivní
od 01.01.2022
|
jednatel |
30.10.2019 |
Adresa: |
25242, 26552086, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Rorýsová, 150, Rorýsová 150, Zdiměřice, 25242 Jesenice |
|
MIROSLAV LHOTÁK
|
Neaktivní
od 01.01.2022
|
jednatel |
08.04.2019 |
Adresa: |
14900, 25922181, Hlavní město Praha, Praha, Šeberov, Chocholova, 865 |
|
MIROSLAV LHOTÁK
|
Neaktivní
od 01.01.2022
|
jednatel |
08.04.2019 |
Adresa: |
14900, 25922181, Praha, Šeberov, Chocholova, 865, Chocholova 865, Šeberov, 14900 Praha 4 |
|
JOSEF GROMBÍŘ
|
Neaktivní
od 08.04.2019
|
jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
68606, 73086363, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1522 |
|
JOSEF GROMBÍŘ
|
Neaktivní
od 08.04.2019
|
jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
68606, 73086363, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1522, Štěpnická 1522, 68606 Uherské Hradiště |
|
Josef Grombíř
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
jednatel |
28.01.2011 |
Adresa: |
69663, 25758462, Hroznová Lhota, 414 |
|
Josef Grombíř
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
jednatel |
28.01.2011 |
Adresa: |
69663, 25758462, Hodonín, Hroznová Lhota, Hroznová Lhota, 414, č.p. 414, 69663 Hroznová Lhota |
|
Josef Grombíř
|
Neaktivní
od 28.01.2011
|
jednatel |
30.03.2004 |
Adresa: |
69663, 23144262, Hroznová Lhota, č.p. 284 |
|
Josef Grombíř
|
Neaktivní
od 28.01.2011
|
jednatel |
30.03.2004 |
Adresa: |
69663, 23144262, Hodonín, Hroznová Lhota, Hroznová Lhota, 284, č.p. 284, 69663 Hroznová Lhota |
|