ONDŘEJ STÖHR
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.09.2021 |
Adresa: |
78803, 72295198, Šumperk, Nový Malín, Nový Malín, 933 |
|
RADEK STÖHR
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.09.2021 |
Adresa: |
78803, 27307409, Šumperk, Nový Malín, Nový Malín, 777 |
|
RADIM STÖHR
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.09.2021 |
Adresa: |
78901, 77852222, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Pod Račicí, 2450, 16 |
|
ONDŘEJ STÖHR
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.09.2021 |
Adresa: |
78803, 72295198, Šumperk, Nový Malín, Nový Malín, 933, č.p. 933, 78803 Nový Malín |
|
RADEK STÖHR
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.09.2021 |
Adresa: |
78803, 27307409, Šumperk, Nový Malín, Nový Malín, 777, č.p. 777, 78803 Nový Malín |
|
RADIM STÖHR
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.09.2021 |
Adresa: |
78901, 77852222, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Pod Račicí, 2450, 16, Pod Račicí 2450/16, 78901 Zábřeh |
|
TOMÁŠ SMEČKA
|
Neaktivní
od 01.09.2021
|
jednatel |
26.05.2014 |
Adresa: |
79802, 28030974, Mostkovice, Mostkovice, Jižní, 569, 9 |
|
TOMÁŠ SMEČKA
|
Neaktivní
od 01.09.2021
|
jednatel |
26.05.2014 |
Adresa: |
79802, 28030974, Prostějov, Mostkovice, Mostkovice, Jižní, 569, 9, Jižní 569/9, 79802 Mostkovice |
|
Tomáš Smečka
|
Neaktivní
od 26.05.2014
|
jednatel |
09.12.2011 |
Adresa: |
79802, 28030974, Mostkovice, Jižní, 569, 9 |
|
TOMÁŠ SMEČKA
|
Neaktivní
od 26.05.2014
|
jednatel |
09.12.2011 |
Adresa: |
79802, 28030974, Prostějov, Mostkovice, Mostkovice, Jižní, 569, 9, Jižní 569/9, 79802 Mostkovice |
|
Tomáš Smečka
|
Neaktivní
od 09.12.2011
|
jednatel |
23.06.2009 |
Adresa: |
79802, 18578161, Mostkovice, Slepá, 82/7 |
|
Tomáš Smečka
|
Neaktivní
od 09.12.2011
|
jednatel |
23.06.2009 |
Adresa: |
79802, 18578161, Prostějov, Mostkovice, Mostkovice, Slepá, 82, 7, Slepá 82/7, 79802 Mostkovice |
|
Ing. Petr Volný
|
Neaktivní
od 23.06.2009
|
jednatel |
29.03.2004 |
Adresa: |
18581595, Mostkovice, Stichovická, 423/52 |
|
Ing. Petr Volný
|
Neaktivní
od 23.06.2009
|
jednatel |
29.03.2004 |
Adresa: |
79802, 18581595, Prostějov, Mostkovice, Mostkovice, Stichovická, 423, 52, Stichovická 423/52, 79802 Mostkovice |
|