ADRIAN-ALIN AVRAM
|
Aktivní
|
jednatel |
29.09.2019 |
Adresa: |
332106, Petroşani, Strada Aviatorilor bl. 12., sc. 2, et. 4, ap. 20 |
|
ADRIAN-ALIN AVRAM
|
Neaktivní
od 03.04.2024
|
jednatel |
29.09.2019 |
Adresa: |
Petroşani, Strada Aviatorilor bl. 12., sc. 2, et. 4, ap. 20, 332106, Strada Aviatorilor bl. 12., sc. 2, et. 4, ap. 20, 332106 Petroşani, Rumunsko |
|
VASYL HODIA
|
Neaktivní
od 29.09.2019
|
jednatel |
09.08.2018 |
Adresa: |
89332, Dusyno, Zakarpatská oblast, Svalyavskiy okres, 24 |
|
VASYL HODIA
|
Neaktivní
od 29.09.2019
|
jednatel |
09.08.2018 |
Adresa: |
Dusyno, Zakarpatská oblast, Svalyavskiy okres, 24, 89332, 24, 89332 Dusyno, Zakarpatská oblast, Svalyavskiy okres, Ukrajina |
|
Mariya Myhovych
|
Neaktivní
od 21.05.2012
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
Lopushanka, ul. Kvitkova, 59 |
|
Igor Tymkiv
|
Neaktivní
od 21.05.2012
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
Kalush, ul. Vynnychenka, 40, 9 |
|
Taras Dolynskyy
|
Neaktivní
od 21.05.2012
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
Kalush, ul. Malytskoi, 37, 1 |
|
Eduard Borozdinov
|
Neaktivní
od 21.05.2012
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
Uzhgorod, ul. Mynajska, 97, 25 |
|
Oksana Chubirka
|
Neaktivní
od 21.05.2012
|
jednatel |
23.06.2011 |
|
Kalyna Patsyuk
|
Neaktivní
od 21.05.2012
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
N. Vorota, Peremohy, 13, 6 |
|
Viktor Hutnyk
|
Neaktivní
od 09.08.2018
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
61500, 19625863, Brno, Židenice, Viniční, 727, 143 |
|
Vasyl Bihar
|
Neaktivní
od 09.08.2018
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
61500, 19625863, Brno, Židenice, Viniční, 727, 143 |
|
Yuriy Bihar
|
Neaktivní
od 09.08.2018
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
61500, 19625863, Brno, Židenice, Viniční, 727, 143 |
|
Mariya Myhovych
|
Neaktivní
od 21.05.2012
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
Lopushanka, ul. Kvitkova, 59, ul. Kvitkova, Lopushanka, Ukrajina |
|
Igor Tymkiv
|
Neaktivní
od 21.05.2012
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
Kalush, ul. Vynnychenka, 9, ul. Vynnychenka 40/9, Kalush, Ukrajina |
|
Taras Dolynskyy
|
Neaktivní
od 21.05.2012
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
Kalush, ul. Malytskoi, 1, ul. Malytskoi 37/1, Kalush, Ukrajina |
|
Eduard Borozdinov
|
Neaktivní
od 21.05.2012
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
Uzhgorod, ul. Mynajska, 25, ul. Mynajska 97/25, Uzhgorod, Ukrajina |
|
Oksana Chubirka
|
Neaktivní
od 21.05.2012
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
Nelepino, Nelepino 132, Ukrajina |
|
Kalyna Patsyuk
|
Neaktivní
od 21.05.2012
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
N. Vorota, Peremohy, 6, Peremohy 13/6, N. Vorota, Ukrajina |
|
Viktor Hutnyk
|
Neaktivní
od 09.08.2018
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
61500, 19625863, Brno-město, Brno, Židenice, Viniční, 727, 143, Viniční 727/143, Židenice, 61500 Brno |
|
Vasyl Bihar
|
Neaktivní
od 09.08.2018
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
61500, 19625863, Brno-město, Brno, Židenice, Viniční, 727, 143, Viniční 727/143, Židenice, 61500 Brno |
|
Yuriy Bihar
|
Neaktivní
od 09.08.2018
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
61500, 19625863, Brno-město, Brno, Židenice, Viniční, 727, 143, Viniční 727/143, Židenice, 61500 Brno |
|
Vasyl Bihar
|
Neaktivní
od 23.06.2011
|
jednatel |
20.05.2005 |
Adresa: |
19620993, Brno, Táborská, 254 |
|
Yuriy Bihar
|
Neaktivní
od 23.06.2011
|
jednatel |
20.05.2005 |
Adresa: |
19620993, Brno, Táborská, 254 |
|
Vasyl Bihar
|
Neaktivní
od 23.06.2011
|
jednatel |
20.05.2005 |
Adresa: |
61500, 19620993, Brno-město, Brno, Židenice, Táborská, 274, 254, Táborská 274/254, Židenice, 61500 Brno |
|
Yuriy Bihar
|
Neaktivní
od 23.06.2011
|
jednatel |
20.05.2005 |
Adresa: |
61500, 19620993, Brno-město, Brno, Židenice, Táborská, 274, 254, Táborská 274/254, Židenice, 61500 Brno |
|
Viktor Hutnyk
|
Neaktivní
od 23.06.2011
|
jednatel |
30.06.2004 |
Adresa: |
Svalyava, ul. Partizanska 150 |
|