ing. ZDENĚK JAKUBČÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
15.01.2020 |
Adresa: |
69167, 80185738, Břeclav, Šakvice, Šakvice, Vinohradní, 555 |
|
Ing. ZDENĚK JAKUBČÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
15.01.2020 |
Adresa: |
69167, 80185738, Břeclav, Šakvice, Šakvice, Vinohradní, 555, Vinohradní 555, 69167 Šakvice |
|
ZDENĚK JOCHMAN
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
24.02.2016 |
Adresa: |
69145, 10049037, Břeclav, Podivín, Podivín, Palackého, 332, 33 |
|
ZDENĚK JOCHMAN
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
24.02.2016 |
Adresa: |
69145, 10049037, Břeclav, Podivín, Podivín, Palackého, 332, 33, Palackého 332/33, 69145 Podivín |
|
Ing. LIBOR BŮŠEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.10.2014 |
Adresa: |
69617, 41668189, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Cacardov, 1078 |
|
Ing. LIBOR BŮŠEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.10.2014 |
Adresa: |
69617, 41668189, Hodonín, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Cacardov, 1078, Cacardov 1078, 69617 Dolní Bojanovice |
|
Ing. ZDENĚK JAKUBČÍK
|
Neaktivní
od 15.01.2020
|
člen představenstva |
08.09.2015 |
Adresa: |
69167, 10102604, Šakvice, Šakvice, Isidor, 298 |
|
ing. ZDENĚK JAKUBČÍK
|
Neaktivní
od 15.01.2020
|
člen představenstva |
08.09.2015 |
Adresa: |
69167, 10102604, Břeclav, Šakvice, Šakvice, Isidor, 298, Isidor 298, 69167 Šakvice |
|
ZDENĚK JOCHMAN
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
předseda představenstva |
04.09.2015 |
Adresa: |
69145, 10054243, Podivín, Podivín, Zahradní, 863, 7 |
|
ZDENĚK JOCHMAN
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
předseda představenstva |
04.09.2015 |
Adresa: |
69145, 10054243, Břeclav, Podivín, Podivín, Zahradní, 863, 7, Zahradní 863/7, 69145 Podivín |
|
Ing. JOSEF ZIMÁK
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
předseda představenstva |
09.10.2014 |
Adresa: |
69617, 13400576, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Hodonínská, 928 |
|
Ing. Zdeněk Jakubčík
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
člen představenstva |
09.10.2014 |
Adresa: |
69167, 10102604, Šakvice, Isidor, 298 |
|
Ing. JOSEF ZIMÁK
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
předseda představenstva |
09.10.2014 |
Adresa: |
69617, 13400576, Hodonín, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Hodonínská, 928, Hodonínská 928, 69617 Dolní Bojanovice |
|
ing. ZDENĚK JAKUBČÍK
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
člen představenstva |
09.10.2014 |
Adresa: |
69167, 10102604, Břeclav, Šakvice, Šakvice, Isidor, 298, Isidor 298, 69167 Šakvice |
|
Ing. Josef Zimák
|
Neaktivní
od 09.10.2014
|
předseda představenstva |
30.12.2008 |
Adresa: |
69617, 13400576, Dolní Bojanovice, Hodonínská, 928 |
|
Ing. Libor Bůšek
|
Neaktivní
od 09.10.2014
|
člen představenstva |
30.12.2008 |
Adresa: |
69621, 13503511, Prušánky, 233 |
|
Ing. Zdeněk Jakubčík
|
Neaktivní
od 09.10.2014
|
člen představenstva |
30.12.2008 |
Adresa: |
69167, 10102604, Šakvice, Isidor, 298 |
|
Ing. JOSEF ZIMÁK
|
Neaktivní
od 09.10.2014
|
předseda představenstva |
30.12.2008 |
Adresa: |
69617, 13400576, Hodonín, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Hodonínská, 928, Hodonínská 928, 69617 Dolní Bojanovice |
|
Ing. Libor Bůšek
|
Neaktivní
od 09.10.2014
|
člen představenstva |
30.12.2008 |
Adresa: |
69621, 13503511, Hodonín, Prušánky, Prušánky, 233, č.p. 233, 69621 Prušánky |
|
ing. ZDENĚK JAKUBČÍK
|
Neaktivní
od 09.10.2014
|
člen představenstva |
30.12.2008 |
Adresa: |
69167, 10102604, Břeclav, Šakvice, Šakvice, Isidor, 298, Isidor 298, 69167 Šakvice |
|
Ing. Josef Zimák
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
předseda představenstva |
20.05.2004 |
Adresa: |
69617, 13400576, Dolní Bojanovice, Hodonínská, 928 |
|
Ing. Martin Nuhlíček
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
člen představenstva |
20.05.2004 |
Adresa: |
68605, Uherské Hradiště, Mařatice, Fr. Kretce, 1379 |
|
Ing. Zdeněk Jakubčík
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
člen představenstva |
20.05.2004 |
Adresa: |
69167, 10102604, Šakvice, Isidor, 298 |
|
ing. ZDENĚK JAKUBČÍK
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
člen představenstva |
20.05.2004 |
Adresa: |
69167, 10102604, Břeclav, Šakvice, Šakvice, Isidor, 298, Isidor 298, 69167 Šakvice |
|
Ing. JOSEF ZIMÁK
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
předseda představenstva |
20.05.2004 |
Adresa: |
69617, 13400576, Hodonín, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Hodonínská, 928, Hodonínská 928, 69617 Dolní Bojanovice |
|
Ing. Martin Nuhlíček
|
Neaktivní
od 30.12.2008
|
člen představenstva |
20.05.2004 |
Adresa: |
68605, 18953913, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Františka Kretze, 1379, Františka Kretze 1379, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|